DAVID SKÁLA
|
Aktivní
|
jednatel |
06.07.2022 |
Adresa: |
16500, 22269631, Hlavní město Praha, Praha, Suchdol, Do vrchu, 127, 6 |
|
DAVID SKÁLA
|
Aktivní
|
jednatel |
06.07.2022 |
Adresa: |
16500, 22269631, Praha, Suchdol, Do vrchu, 127, 6, Do vrchu 127/6, Suchdol, 16500 Praha 6 |
|
Mgr. NATÁLIE MOHORITOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.05.2022 |
Adresa: |
17000, 22306811, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Schnirchova, 1084, 29 |
|
Mgr. NATÁLIE MOHORITOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
22.05.2022 |
Adresa: |
17000, 22306811, Praha, Holešovice, Schnirchova, 1084, 29, Schnirchova 1084/29, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
DAVID BOHÁČ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.10.2021 |
Adresa: |
16000, 22180516, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Uralská, 634, 10 |
|
DAVID BOHÁČ
|
Aktivní
|
jednatel |
02.10.2021 |
Adresa: |
16000, 22180516, Praha, Bubeneč, Uralská, 634, 10, Uralská 634/10, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
JAN FALTYS
|
Aktivní
|
jednatel |
04.06.2020 |
Adresa: |
12000, 21754136, Hlavní město Praha, Praha, Vinohrady, Slavíkova, 1488, 29 |
|
JAN ŠTERN
|
Aktivní
|
jednatel |
04.06.2020 |
Adresa: |
13000, 21781486, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Baranova, 1381, 3 |
|
JAN FALTYS
|
Aktivní
|
jednatel |
04.06.2020 |
Adresa: |
12000, 21754136, Praha, Vinohrady, Slavíkova, 1488, 29, Slavíkova 1488/29, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
JAN ŠTERN
|
Aktivní
|
jednatel |
04.06.2020 |
Adresa: |
13000, 21781486, Praha, Žižkov, Baranova, 1381, 3, Baranova 1381/3, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
DAVID BOHÁČ
|
Neaktivní
od 02.10.2021
|
jednatel |
04.06.2020 |
Adresa: |
16900, 22168168, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Patočkova, 1709, 97 |
|
Mgr. NATÁLIE MOHORITOVÁ
|
Neaktivní
od 22.05.2022
|
jednatel |
04.06.2020 |
Adresa: |
10300, 22713948, Hlavní město Praha, Praha, Kolovraty, Za podjezdem, 501, 3 |
|
DAVID SKÁLA
|
Neaktivní
od 06.07.2022
|
jednatel |
04.06.2020 |
Adresa: |
11800, 21699313, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Říční, 456, 10 |
|
DAVID BOHÁČ
|
Neaktivní
od 02.10.2021
|
jednatel |
04.06.2020 |
Adresa: |
16900, 22168168, Praha, Břevnov, Patočkova, 1709, 97, Patočkova 1709/97, Břevnov, 16900 Praha 6 |
|
Mgr. NATÁLIE MOHORITOVÁ
|
Neaktivní
od 22.05.2022
|
jednatel |
04.06.2020 |
Adresa: |
10300, 22713948, Praha, Kolovraty, Za podjezdem, 501, 3, Za podjezdem 501/3, Kolovraty, 10300 Praha 10 |
|
DAVID SKÁLA
|
Neaktivní
od 06.07.2022
|
jednatel |
04.06.2020 |
Adresa: |
11800, 21699313, Praha, Malá Strana, Říční, 456, 10, Říční 456/10, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|