MARIAN SIKORA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.06.2021 |
Adresa: |
73998, 14202891, Frýdek-Místek, Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova, 600 |
|
MIRIAM SIKOROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.06.2020 |
Adresa: |
73991, 20607733, Frýdek-Místek, Jablunkov, Jablunkov, Čs. armády, 82 |
|
MARKÉTA KAJFOSZOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.06.2020 |
Adresa: |
73992, 20451873, Frýdek-Místek, Návsí, Návsí, 192 |
|
MIRIAM SIKOROVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.06.2020 |
Adresa: |
73991, 20607733, Frýdek-Místek, Jablunkov, Jablunkov, Čs. armády, 82, Čs. armády 82, 73991 Jablunkov |
|
MARKÉTA KAJFOSZOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
04.06.2020 |
Adresa: |
73992, 20451873, Frýdek-Místek, Návsí, Návsí, 192, č.p. 192, 73992 Návsí |
|
MARIAN SIKORA
|
Neaktivní
od 16.06.2023
|
jednatel |
14.06.2021 |
Adresa: |
73998, 14202891, Frýdek-Místek, Mosty u Jablunkova, Mosty u Jablunkova, 600, č.p. 600, 73998 Mosty u Jablunkova |
|
MARTIN RUSNOK
|
Neaktivní
od 27.05.2021
|
Jednatel |
04.06.2020 |
Adresa: |
73991, 20614756, Frýdek-Místek, Jablunkov, Jablunkov, Nádražní, 841 |
|
MARTIN RUSNOK
|
Neaktivní
od 27.05.2021
|
Jednatel |
04.06.2020 |
Adresa: |
73991, 20614756, Frýdek-Místek, Jablunkov, Jablunkov, Nádražní, 841, Nádražní 841, 73991 Jablunkov |
|