Mgr. TOMÁŠ LUČKAI
|
Aktivní
|
jednatel |
13.03.2024 |
Adresa: |
Kechnec, Kechnec 360, 04458, Kechnec 360, 04458 Kechnec, Slovensko |
|
Mgr. TOMÁŠ LUČKAI
|
Aktivní
|
jednatel |
04.02.2022 |
Adresa: |
04458, Kechnec, Kechnec 360 |
|
prof. MUDr. ROMAN PRYMULA
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.08.2021 |
Adresa: |
50012, 23818468, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, 1554, 24 |
|
Mgr. IVAN KOPEČNÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.08.2021 |
Adresa: |
50002, 23894474, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Otokara Březiny, 1146, 3 |
|
prof. MUDr. ROMAN PRYMULA
|
Aktivní
|
Jednatel |
27.08.2021 |
Adresa: |
50012, 23818468, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, 1554, 24, třída Edvarda Beneše 1554/24, Nový Hradec Králové, 50012 Hradec Králové |
|
Mgr. TOMÁŠ LUČKAI
|
Neaktivní
od 13.03.2024
|
jednatel |
04.02.2022 |
Adresa: |
Kechnec, Kechnec 360, 04458, Kechnec 360, 04458 Kechnec, Slovensko |
|
Mgr. IVAN KOPEČNÝ
|
Neaktivní
od 13.03.2024
|
Jednatel |
27.08.2021 |
Adresa: |
50002, 23894474, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Otokara Březiny, 1146, 3, Otokara Březiny 1146/3, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Mgr., Ing. TOMÁŠ KRŮL
|
Neaktivní
od 27.08.2021
|
Jednatel |
22.07.2020 |
Adresa: |
25090, 73788546, Praha-východ, Jirny, Jirny, Kaštanová, 679 |
|
Mgr. et Mgr. ZDENĚK TOMICA
|
Neaktivní
od 04.02.2022
|
Jednatel |
22.07.2020 |
Adresa: |
14200, 21893233, Hlavní město Praha, Praha, Lhotka, Zálesí, 547, 70 |
|
Mgr., Ing. TOMÁŠ KRŮL
|
Neaktivní
od 27.08.2021
|
Jednatel |
22.07.2020 |
Adresa: |
25090, 73788546, Praha-východ, Jirny, Jirny, Kaštanová, 679, Kaštanová 679, 25090 Jirny |
|
Mgr. et Mgr. ZDENĚK TOMICA
|
Neaktivní
od 04.02.2022
|
Jednatel |
22.07.2020 |
Adresa: |
14200, 21893233, Praha, Lhotka, Zálesí, 547, 70, Zálesí 547/70, Lhotka, 14200 Praha 4 |
|