Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | Mentores s.r.o. |
ICO: | 09401407 |
Registrovaná adresa: | 79821, 41642937, Prostějov, Bedihošť, Bedihošť, L. Svobody, 536, L. Svobody 536, 79821 Bedihošť |
Začleněno na: | 10.08.2020 |
Předmět podnikání: |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti:- zprostředkování obchodu a služeb- poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení- mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Mgr., Bc. LADA CÍLKOVÁ | Aktivní | 15.03.2024 | |
|
|||
Ing. MARTIN CÍLEK | Aktivní | 15.03.2024 | |
|
|||
LADA CÍLKOVÁ | Aktivní | 10.08.2020 | |
|
|||
Ing. MARTIN CÍLEK | Aktivní | 10.08.2020 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Mgr., Bc. LADA CÍLKOVÁ | Aktivní | jednatel | 15.03.2024 |
|
|||
Ing. MARTIN CÍLEK | Aktivní | jednatel | 15.03.2024 |
|
|||
Ing. MARTIN CÍLEK | Aktivní | jednatel | 02.10.2020 |
|
|||
LADA CÍLKOVÁ | Aktivní | jednatel | 10.08.2020 |
|
|||
Ing. MARTIN CÍLEK | Neaktivní od 15.03.2024 | jednatel | 02.10.2020 |
|
|||
LADA CÍLKOVÁ | Neaktivní od 15.03.2024 | jednatel | 10.08.2020 |
|
Registrační číslo Mentores s.r.o. je 09401407.
Registrační adresa Mentores s.r.o. je 79821, 41642937, Prostějov, Bedihošť, Bedihošť, L. Svobody, 536, L. Svobody 536, 79821 Bedihošť.
Mentores s.r.o. byla založena 10.08.2020.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Mgr., Bc. LADA CÍLKOVÁ, Ing. MARTIN CÍLEK, LADA CÍLKOVÁ, Ing. MARTIN CÍLEK.