OTAKAR ŠUFFNER
|
Aktivní
|
Jednatel |
01.09.2023 |
Adresa: |
11000, 21702161, Praha, Nové Město, Voršilská, 143, 4, Voršilská 143/4, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
MAREK VAŠÍČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.02.2021 |
Adresa: |
10100, 22665340, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Vršovická, 896, 32 |
|
MAREK VAŠÍČEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
05.02.2021 |
Adresa: |
10100, 22665340, Praha, Vršovice, Vršovická, 896, 32, Vršovická 896/32, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
OTAKAR ŠUFFNER
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.10.2020 |
Adresa: |
14300, 21939519, Hlavní město Praha, Praha, Modřany, Petržílova, 3297, 5 |
|
MAREK VAŠÍČEK
|
Neaktivní
od 05.02.2021
|
Jednatel |
15.10.2020 |
Adresa: |
53341, 28305981, Pardubice, Lázně Bohdaneč, Lázně Bohdaneč, Podhaltýřská, 806 |
|
MAREK VAŠÍČEK
|
Neaktivní
od 05.02.2021
|
Jednatel |
15.10.2020 |
Adresa: |
53341, 28305981, Pardubice, Lázně Bohdaneč, Lázně Bohdaneč, Podhaltýřská, 806, Podhaltýřská 806, 53341 Lázně Bohdaneč |
|
OTAKAR ŠUFFNER
|
Neaktivní
od 01.09.2023
|
Jednatel |
15.10.2020 |
Adresa: |
14300, 21939519, Praha, Modřany, Petržílova, 3297, 5, Petržílova 3297/5, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Corporate Consulting a.s.
27395693 |
Neaktivní
od 15.10.2020
|
Jednatel |
13.08.2020 |
Adresa: |
18600, 27783839, Praha 8, Karlín, Karolinská, 661 |
|
Corporate Consulting a.s.
27395693 |
Neaktivní
od 15.10.2020
|
Jednatel |
13.08.2020 |
Adresa: |
18600, 27783839, Praha, Karlín, Karolinská, 661, 4, Karolinská 661/4, Karlín, 18600 Praha 8 |
|