Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | Silesian FFO, a.s. |
ICO: | 09421246 |
Registrovaná adresa: | 73961, 12569224, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, nám. Svobody, 527, nám. Svobody 527, Lyžbice, 73961 Třinec |
Začleněno na: | 17.08.2020 |
Předmět podnikání: |
správa vlastního majetku
výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona,
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Mgr. BOGDAN HAJDUK | Aktivní | předseda dozorčí rady | 29.03.2023 |
|
|||
Mgr. BOGDAN HAJDUK | Aktivní | předseda dozorčí rady | 17.08.2020 |
|
|||
JUDr. MAREK JAKUBÍK | Aktivní | člen dozorčí rady | 17.08.2020 |
|
|||
Mgr. RICHARD KOLIBA | Aktivní | člen dozorčí rady | 17.08.2020 |
|
|||
JUDr. MAREK JAKUBÍK | Aktivní | člen dozorčí rady | 17.08.2020 |
|
|||
Mgr. RICHARD KOLIBA | Aktivní | člen dozorčí rady | 17.08.2020 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
TOMÁŠ URBANIEC | Aktivní | člen představenstva | 23.03.2022 |
|
|||
TOMÁŠ URBANIEC | Aktivní | člen představenstva | 23.03.2022 |
|
|||
Mgr. ADAM ŚWIERCZEK | Aktivní | předseda představenstva | 17.08.2020 |
|
|||
Ing. JUDr. JURAJ JURIŠTA | Aktivní | člen představenstva | 17.08.2020 |
|
|||
Ing. JUDr. JURAJ JURIŠTA | Aktivní | člen představenstva | 17.08.2020 |
|
|||
Mgr. ADAM ŚWIERCZEK | Aktivní | předseda představenstva | 17.08.2020 |
|
|||
TOMÁŠ URBANIEC | Neaktivní od 23.03.2022 | člen představenstva | 17.08.2020 |
|
|||
TOMÁŠ URBANIEC | Neaktivní od 23.03.2022 | člen představenstva | 17.08.2020 |
|
Registrační číslo Silesian FFO, a.s. je 09421246.
Registrační adresa Silesian FFO, a.s. je 73961, 12569224, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, nám. Svobody, 527, nám. Svobody 527, Lyžbice, 73961 Třinec.
Silesian FFO, a.s. byla založena 17.08.2020.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Mgr. BOGDAN HAJDUK, Mgr. BOGDAN HAJDUK, JUDr. MAREK JAKUBÍK, Mgr. RICHARD KOLIBA, JUDr. MAREK JAKUBÍK, Mgr. RICHARD KOLIBA.