IVAN BODAK
|
Aktivní
|
|
14.06.2022 |
Adresa: |
02000, Kyjev, Volodomyrska St. 54 |
|
IVAN BODAK
|
Aktivní
|
|
14.06.2022 |
Adresa: |
Kyjev, Volodomyrska St. 54, 02000, Volodomyrska St. 54, 02000 Kyjev, Ukrajina |
|
MIROSLAV NAJMAN
|
Neaktivní
od 14.06.2022
|
Jednatel |
04.05.2021 |
Adresa: |
10200, 22566074, Hlavní město Praha, Praha, Hostivař, Dolnoměcholupská, 217, 8 |
|
MIROSLAV NAJMAN
|
Neaktivní
od 14.06.2022
|
Jednatel |
04.05.2021 |
Adresa: |
10200, 22566074, Praha, Hostivař, Dolnoměcholupská, 217, 8, Dolnoměcholupská 217/8, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Ing. FRANTIŠEK TŮMA
|
Neaktivní
od 04.05.2021
|
jednatel |
24.11.2020 |
Adresa: |
41117, 16722795, Litoměřice, Libochovice, Libochovice, Revoluční, 814 |
|
Ing. FRANTIŠEK TŮMA
|
Neaktivní
od 04.05.2021
|
jednatel |
24.11.2020 |
Adresa: |
41117, 16722795, Litoměřice, Libochovice, Libochovice, Revoluční, 814, Revoluční 814, 41117 Libochovice |
|
ILYA BOROVIKOV
|
Neaktivní
od 24.11.2020
|
jednatel |
19.08.2020 |
Adresa: |
15521, 71890513, Hlavní město Praha, Praha, Zličín, Sazovická, 488, 2 |
|
ILYA BOROVIKOV
|
Neaktivní
od 24.11.2020
|
jednatel |
19.08.2020 |
Adresa: |
15521, 71890513, Praha, Zličín, Sazovická, 488, 2, Sazovická 488/2, Zličín, 15521 Praha 5 |
|