FILIP BRÝDL
|
Aktivní
|
jednatel |
09.02.2022 |
Adresa: |
76001, 4208374, Zlín, Zlín, Zlín, Kvítková, 80 |
|
FILIP BRÝDL
|
Aktivní
|
jednatel |
09.02.2022 |
Adresa: |
76001, 4208374, Zlín, Zlín, Zlín, Kvítková, 80, Kvítková 80, 76001 Zlín |
|
ONDŘEJ MATOUCH
|
Neaktivní
od 09.02.2022
|
jednatel |
20.07.2021 |
Adresa: |
76321, 4125681, Zlín, Rudimov, Rudimov, 110 |
|
ONDŘEJ MATOUCH
|
Neaktivní
od 09.02.2022
|
jednatel |
20.07.2021 |
Adresa: |
76321, 4125681, Zlín, Rudimov, Rudimov, 110, č.p. 110, 76321 Rudimov |
|
MICHAL HORŇÁK
|
Neaktivní
od 20.07.2021
|
jednatel |
21.08.2020 |
Adresa: |
73801, 20584504, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, 1. máje, 1830 |
|
RICHARD BARKOCI
|
Neaktivní
od 20.07.2021
|
jednatel |
21.08.2020 |
Adresa: |
75201, 40850889, Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Stan. Masara, 1463 |
|
MICHAL HORŇÁK
|
Neaktivní
od 20.07.2021
|
jednatel |
21.08.2020 |
Adresa: |
73801, 20584504, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Místek, 1. máje, 1830, 1. máje 1830, Místek, 73801 Frýdek-Místek |
|
RICHARD BARKOCI
|
Neaktivní
od 20.07.2021
|
jednatel |
21.08.2020 |
Adresa: |
75201, 40850889, Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Stan. Masara, 1463, Stan. Masara 1463, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín |
|