FRANTIŠEK DOBIÁŠ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
09.10.2023 |
Adresa: |
75701, 17052980, Vsetín, Valašské Meziříčí, Hrachovec, 93, Hrachovec 93, 75701 Valašské Meziříčí |
|
ONDREJ SPODNIAK
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
15.01.2021 |
Adresa: |
11000, 21707103, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Jindřišská, 901, 5 |
|
Premiot Wealth Management, a.s.
09517472 |
Aktivní
|
Předseda představenstva |
15.01.2021 |
Adresa: |
11000, 21707103, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Jindřišská, 901, 5 |
|
Mgr. TOMÁŠ RYDVAN
|
Neaktivní
od 09.10.2023
|
člen představenstva |
04.07.2023 |
Adresa: |
16000, 26194601, Praha, Dejvice, Paťanka, 2616, 15, Paťanka 2616/15, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Premiot Wealth Management, a.s.
09517472 |
Neaktivní
od 04.07.2023
|
Předseda představenstva |
15.01.2021 |
Adresa: |
11000, 21707103, Praha, Nové Město, Jindřišská, 901, 5, Jindřišská 901/5, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
ONDREJ SPODNIAK
|
Neaktivní
od 04.07.2023
|
Člen představenstva |
15.01.2021 |
Adresa: |
11000, 21707103, Praha, Nové Město, Jindřišská, 901, 5, Jindřišská 901/5, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Mgr. PATRIK HUŽVA
|
Neaktivní
od 15.01.2021
|
předseda představenstva |
21.09.2020 |
Adresa: |
78501, 16222253, Olomouc, Mutkov, Mutkov |
|
JAN HAMPEL
|
Neaktivní
od 15.01.2021
|
člen představenstva |
21.09.2020 |
Adresa: |
14200, 21958831, Hlavní město Praha, Praha, Písnice, Ke kurtům, 376, 17 |
|
Mgr. PATRIK HUŽVA
|
Neaktivní
od 15.01.2021
|
předseda představenstva |
21.09.2020 |
Adresa: |
78501, 16222253, Olomouc, Mutkov, Mutkov, č.ev. 12, 78501 Mutkov |
|
JAN HAMPEL
|
Neaktivní
od 15.01.2021
|
člen představenstva |
21.09.2020 |
Adresa: |
14200, 21958831, Praha, Písnice, Ke kurtům, 376, 17, Ke kurtům 376/17, Písnice, 14200 Praha 4 |
|