Informace o společnosti
Datum aktualizace:
20.05.2024
Název: | Hexagona Plus s.r.o. |
ICO: | 09544828 |
Registrovaná adresa: | 14200, 21874492, Praha, Krč, Štúrova, 1701, 55, Štúrova 1701/55, Krč, 14200 Praha 4 |
Začleněno na: | 24.09.2020 |
Předmět podnikání: |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti: - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení - Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti - Poskytování technických služeb - Zprostředkování obchodu a služeb - Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků - Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona v oborech činnosti: - Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení- Provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti- Poskytování technických služeb- Zprostředkování obchodu a služeb- Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků- Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Bc. TOMÁŠ BRADÁČ | Aktivní | 18.03.2022 | |
|
|||
Bc. TOMÁŠ BRADÁČ | Aktivní | 18.03.2022 | |
|
|||
Bc. TOMÁŠ BRADÁČ | Aktivní | 13.09.2021 | |
|
|||
Brothers in Arms s.r.o. 06741959 | Aktivní | 13.09.2021 | |
|
|||
Bc. TOMÁŠ BRADÁČ | Aktivní | 13.09.2021 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Bc. TOMÁŠ BRADÁČ | Aktivní | Jednatel | 13.09.2021 |
|
|||
Bc. TOMÁŠ BRADÁČ | Aktivní | Jednatel | 13.09.2021 |
|
|||
TOMÁŠ BRADÁČ | Neaktivní od 13.09.2021 | Jednatel | 24.09.2020 |
|
|||
TOMÁŠ BRADÁČ | Neaktivní od 13.09.2021 | Jednatel | 24.09.2020 |
|
Registrační číslo Hexagona Plus s.r.o. je 09544828.
Registrační adresa Hexagona Plus s.r.o. je 14200, 21874492, Praha, Krč, Štúrova, 1701, 55, Štúrova 1701/55, Krč, 14200 Praha 4.
Hexagona Plus s.r.o. byla založena 24.09.2020.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Bc. TOMÁŠ BRADÁČ, Bc. TOMÁŠ BRADÁČ, Bc. TOMÁŠ BRADÁČ, Brothers in Arms s.r.o., Bc. TOMÁŠ BRADÁČ.