Ing. MARTIN HORSÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
23.12.2022 |
Adresa: |
68606, 18964371, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1074 |
|
MARCO FARNETANI
|
Aktivní
|
jednatel |
20.03.2022 |
Adresa: |
11101, 80615589, Hlavní město Praha, Praha, Dolní Měcholupy, U Golfu, 656 |
|
VICTOR THOMAS SCHMIDT
|
Aktivní
|
jednatel |
01.10.2021 |
Adresa: |
384 Benefit St., Providence, RI 02903-2923 |
|
ALBERTO MICHELE MARIA TONI
|
Aktivní
|
jednatel |
01.10.2021 |
Adresa: |
1009, Pully, Chemin des Ecureuils 12 |
|
MARTIN PROCHÁZKA
|
Aktivní
|
jednatel |
26.07.2021 |
Adresa: |
68601, 18947662, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Na Zápovědi, 561 |
|
VIKTOR ŠIMEČEK
|
Neaktivní
od 01.07.2024
|
jednatel |
08.02.2024 |
Adresa: |
76001, 80615139, Zlín, Zlín, Prštné, B. Němcové, 813, B. Němcové 813, Prštné, 76001 Zlín |
|
GIAMPAOLO CAVALETTO
|
Neaktivní
od 08.02.2024
|
jednatel |
30.11.2023 |
Adresa: |
Lausanne, Av. De Morges 145, 1004, Av. De Morges 145, 1004 Lausanne, Švýcarsko |
|
Ing. MARTIN HORSÁK
|
Neaktivní
od 30.11.2023
|
jednatel |
23.12.2022 |
Adresa: |
68606, 18964371, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Štěpnická, 1074, Štěpnická 1074, 68606 Uherské Hradiště |
|
MARCO FARNETANI
|
Neaktivní
od 08.02.2024
|
jednatel |
20.03.2022 |
Adresa: |
11101, 80615589, Praha, Dolní Měcholupy, U Golfu, 656, U Golfu 656, Dolní Měcholupy, 11101 Praha 10 |
|
ALBERTO MICHELE MARIA TONI
|
Neaktivní
od 08.02.2024
|
jednatel |
01.10.2021 |
Adresa: |
Pully, Chemin des Ecureuils 12, 1009, Chemin des Ecureuils 12, 1009 Pully, Švýcarsko |
|
VICTOR THOMAS SCHMIDT
|
Neaktivní
od 01.07.2024
|
jednatel |
01.10.2021 |
Adresa: |
384 Benefit St., Providence, RI 02903-2923, 384 Benefit St., Providence, RI 02903-2923, Spojené státy americké |
|
Ing. MARTIN HORSÁK
|
Neaktivní
od 23.12.2022
|
jednatel |
26.07.2021 |
Adresa: |
16000, 26194601, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Paťanka, 2616, 15 |
|
MARCO FARNETANI
|
Neaktivní
od 20.03.2022
|
jednatel |
26.07.2021 |
Adresa: |
76001, 77697677, Zlín, Zlín, Zlín, Lešetín II, 7147 |
|
MARCO FARNETANI
|
Neaktivní
od 20.03.2022
|
jednatel |
26.07.2021 |
Adresa: |
76001, 77697677, Zlín, Zlín, Zlín, Lešetín II, 7147, Lešetín II 7147, 76001 Zlín |
|
Ing. MARTIN HORSÁK
|
Neaktivní
od 23.12.2022
|
jednatel |
26.07.2021 |
Adresa: |
16000, 26194601, Praha, Dejvice, Paťanka, 2616, 15, Paťanka 2616/15, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Martin Procházka
|
Neaktivní
od 01.07.2024
|
jednatel |
26.07.2021 |
Adresa: |
68601, 18947662, Uherské Hradiště, Uherské Hradiště, Mařatice, Na Zápovědi, 561, Na Zápovědi 561, Mařatice, 68601 Uherské Hradiště |
|
VÁCLAV MLYNÁŘ
|
Neaktivní
od 26.07.2021
|
jednatel |
01.10.2020 |
Adresa: |
54101, 2272083, Trutnov, Trutnov, Kryblice, Kryblická, 363 |
|
VÁCLAV MLYNÁŘ
|
Neaktivní
od 26.07.2021
|
jednatel |
01.10.2020 |
Adresa: |
54101, 2272083, Trutnov, Trutnov, Kryblice, Kryblická, 363, Kryblická 363, Kryblice, 54101 Trutnov |
|