VLADIMÍR LIEGER
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.06.2021 |
Adresa: |
10100, 22661557, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Orelská, 626, 18 |
|
VLADIMÍR LIEGER
|
Aktivní
|
Jednatel |
02.06.2021 |
Adresa: |
10100, 22661557, Praha, Vršovice, Orelská, 626, 18, Orelská 626/18, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Ing. ROBERT MICHÁLEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.10.2020 |
Adresa: |
16000, 22188576, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Jaselská, 311, 25 |
|
VLADIMÍR LIEGER
|
Neaktivní
od 02.06.2021
|
Jednatel |
03.05.2021 |
Adresa: |
19900, 22495975, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Křivoklátská, 455 |
|
VLADIMÍR LIEGER
|
Neaktivní
od 02.06.2021
|
Jednatel |
03.05.2021 |
Adresa: |
19900, 22495975, Praha, Letňany, Křivoklátská, 455, Křivoklátská 455, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
VLADIMÍR LIEGER
|
Neaktivní
od 03.05.2021
|
Jednatel |
28.10.2020 |
Adresa: |
18200, 22360981, Hlavní město Praha, Praha, Kobylisy, Hovorčovická, 479, 1 |
|
VLADIMÍR LIEGER
|
Neaktivní
od 03.05.2021
|
Jednatel |
28.10.2020 |
Adresa: |
18200, 22360981, Praha, Kobylisy, Hovorčovická, 479, 1, Hovorčovická 479/1, Kobylisy, 18200 Praha 8 |
|
Ing. ROBERT MICHÁLEK
|
Neaktivní
od 01.11.2023
|
Jednatel |
28.10.2020 |
Adresa: |
16000, 22188576, Praha, Dejvice, Jaselská, 311, 25, Jaselská 311/25, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|