MAREK CHMIEL
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.01.2023 |
Adresa: |
73961, 12571211, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Beskydská, 726 |
|
MAREK CHMIEL
|
Aktivní
|
Jednatel |
20.01.2023 |
Adresa: |
73961, 12571211, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Beskydská, 726, Beskydská 726, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
JAKUB SMOLÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.05.2022 |
Adresa: |
28923, 18336736, Nymburk, Milovice, Mladá, Sportovní, 600 |
|
JAKUB SMOLÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
16.05.2022 |
Adresa: |
28923, 18336736, Nymburk, Milovice, Mladá, Sportovní, 600, Sportovní 600, Mladá, 28923 Milovice |
|
MAREK CHMIEL
|
Neaktivní
od 20.01.2023
|
Jednatel |
05.02.2021 |
Adresa: |
73961, 12566659, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Wolkerova, 269 |
|
MAREK CHMIEL
|
Neaktivní
od 20.01.2023
|
Jednatel |
05.02.2021 |
Adresa: |
73961, 12566659, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Wolkerova, 269, Wolkerova 269, Lyžbice, 73961 Třinec |
|
MAREK CHMIEL
|
Neaktivní
od 05.02.2021
|
Jednatel |
24.11.2020 |
Adresa: |
73961, 12568368, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Palackého, 441 |
|
MAREK CHMIEL
|
Neaktivní
od 05.02.2021
|
Jednatel |
24.11.2020 |
Adresa: |
73961, 12568368, Frýdek-Místek, Třinec, Lyžbice, Palackého, 441, Palackého 441, Lyžbice, 73961 Třinec |
|