JAKUB MALANÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.01.2022 |
Adresa: |
76333, 4148380, Zlín, Štítná nad Vláří-Popov, Popov, 46 |
|
JAKUB MALANÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.01.2022 |
Adresa: |
76333, 4148380, Zlín, Štítná nad Vláří-Popov, Popov, 46, Popov 46, 76333 Štítná nad Vláří-Popov |
|
DAVID MINAŘÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
24.03.2021 |
Adresa: |
15000, 22101047, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Radlická, 2343, 48 |
|
JIŘÍ KOUBEK
|
Aktivní
|
jednatel |
30.11.2020 |
Adresa: |
76326, 3993787, Zlín, Pozlovice, Pozlovice, Ludkovická, 374 |
|
JIŘÍ KOUBEK
|
Aktivní
|
jednatel |
30.11.2020 |
Adresa: |
76326, 3993787, Zlín, Pozlovice, Pozlovice, Ludkovická, 374, Ludkovická 374, 76326 Pozlovice |
|
DAVID MINAŘÍK
|
Neaktivní
od 26.03.2024
|
jednatel |
24.03.2021 |
Adresa: |
15000, 22101047, Praha, Smíchov, Radlická, 2343, 48, Radlická 2343/48, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
DAVID MINAŘÍK
|
Neaktivní
od 24.03.2021
|
jednatel |
30.11.2020 |
Adresa: |
76318, 4123239, Zlín, Podkopná Lhota, Podkopná Lhota, 136 |
|
DAVID MINAŘÍK
|
Neaktivní
od 24.03.2021
|
jednatel |
30.11.2020 |
Adresa: |
76318, 4123239, Zlín, Podkopná Lhota, Podkopná Lhota, 136, č.p. 136, 76318 Podkopná Lhota |
|