VÍT VOLÁČEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
19.04.2023 |
Adresa: |
10100, 22665854, Praha, Vršovice, Oblouková, 943, 38, Oblouková 943/38, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Bc. VLADISLAV KRÁL
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
14.10.2022 |
Adresa: |
28401, 75313031, Kutná Hora, Miskovice, Bylany |
|
Bc. VLADISLAV KRÁL
|
Aktivní
|
Místopředseda představenstva |
14.10.2022 |
Adresa: |
28401, 75313031, Kutná Hora, Miskovice, Bylany, Bylany č.ev. 113, 28401 Miskovice |
|
ZDENĚK VACEK
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
30.04.2022 |
Adresa: |
25210, 82746877, Praha-západ, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota, 1362 |
|
ZDENĚK VACEK
|
Neaktivní
od 19.04.2023
|
Předseda představenstva |
30.04.2022 |
Adresa: |
25210, 82746877, Praha-západ, Mníšek pod Brdy, Mníšek pod Brdy, Stříbrná Lhota, 1362, Stříbrná Lhota 1362, 25210 Mníšek pod Brdy |
|
Bc. VLADISLAV KRÁL
|
Neaktivní
od 14.10.2022
|
Místopředseda představenstva |
15.12.2020 |
Adresa: |
28401, 73240419, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Meruňková, 690 |
|
ZDENĚK VACEK
|
Neaktivní
od 30.04.2022
|
Předseda představenstva |
15.12.2020 |
Adresa: |
10000, 22621725, Hlavní město Praha, Praha, Strašnice, Sečská, 1847, 7 |
|
ZDENĚK VACEK
|
Neaktivní
od 30.04.2022
|
Předseda představenstva |
15.12.2020 |
Adresa: |
10000, 22621725, Praha, Strašnice, Sečská, 1847, 7, Sečská 1847/7, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
Bc. VLADISLAV KRÁL
|
Neaktivní
od 14.10.2022
|
Místopředseda představenstva |
15.12.2020 |
Adresa: |
28401, 73240419, Kutná Hora, Kutná Hora, Hlouška, Meruňková, 690, Meruňková 690, Hlouška, 28401 Kutná Hora |
|