JAKUB GALL
|
Aktivní
|
předseda |
09.11.2022 |
Adresa: |
79601, 24813079, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Máchova, 775, 8 |
|
JAN ZATLOUKAL
|
Aktivní
|
místopředseda |
01.01.2021 |
Adresa: |
79603, 24847020, Prostějov, Prostějov, Prostějov, sídl. E. Beneše, 3916, 21 |
|
JAN DREŠL
|
Aktivní
|
hospodář |
01.01.2021 |
Adresa: |
74706, 4495314, Opava, Opava, Kylešovice, Hlavní, 132, 175 |
|
PETR ZAPLETAL
|
Aktivní
|
člen |
01.01.2021 |
Adresa: |
78336, 26214768, Olomouc, Křelov-Břuchotín, Křelov, Meruňková, 395, 7 |
|
JAN ZATLOUKAL
|
Neaktivní
od 02.05.2024
|
Předseda výboru |
27.10.2023 |
Adresa: |
79603, 24847020, Prostějov, Prostějov, Prostějov, sídl. E. Beneše, 3916, 21, sídl. E. Beneše 3916/21, 79603 Prostějov |
|
JAN DREŠL
|
Neaktivní
od 02.05.2024
|
Člen výboru |
27.10.2023 |
Adresa: |
74706, 4495314, Opava, Opava, Kylešovice, Hlavní, 132, 175, Hlavní 132/175, Kylešovice, 74706 Opava |
|
JAKUB GALL
|
Neaktivní
od 02.05.2024
|
Člen výboru |
27.10.2023 |
Adresa: |
79601, 24813079, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Máchova, 775, 8, Máchova 775/8, 79601 Prostějov |
|
Aleš Novák
|
Neaktivní
od 02.05.2024
|
Člen výboru |
27.10.2023 |
Adresa: |
61500, 19618930, Brno-město, Brno, Židenice, Meluzínova, 33, 3, Meluzínova 33/3, Židenice, 61500 Brno |
|
LEOŠ PTÁČEK
|
Neaktivní
od 02.05.2024
|
Člen výboru |
27.10.2023 |
Adresa: |
75201, 27193837, Přerov, Kojetín, Kojetín I-Město, Mlýnská, 1429, Mlýnská 1429, Kojetín I-Město, 75201 Kojetín |
|
RADIM VLČEK
|
Neaktivní
od 02.05.2024
|
Člen výboru |
27.10.2023 |
Adresa: |
63400, 25088262, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Plachty, 510, 6, Plachty 510/6, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
PETR ZAPLETAL
|
Neaktivní
od 02.05.2024
|
Člen výboru |
27.10.2023 |
Adresa: |
78336, 26214768, Olomouc, Křelov-Břuchotín, Křelov, Meruňková, 395, 7, Meruňková 395/7, Křelov, 78336 Křelov-Břuchotín |
|
JAKUB GALL
|
Neaktivní
od 27.10.2023
|
předseda |
09.11.2022 |
Adresa: |
79601, 24813079, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Máchova, 775, 8, Máchova 775/8, 79601 Prostějov |
|
JAKUB GALL
|
Neaktivní
od 09.11.2022
|
předseda |
01.01.2021 |
Adresa: |
79601, 24844241, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Stanislava Manharda, 3692, 17 |
|
JAKUB GALL
|
Neaktivní
od 09.11.2022
|
předseda |
01.01.2021 |
Adresa: |
79601, 24844241, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Stanislava Manharda, 3692, 17, Stanislava Manharda 3692/17, 79601 Prostějov |
|
JAN ZATLOUKAL
|
Neaktivní
od 27.10.2023
|
místopředseda |
01.01.2021 |
Adresa: |
79603, 24847020, Prostějov, Prostějov, Prostějov, sídl. E. Beneše, 3916, 21, sídl. E. Beneše 3916/21, 79603 Prostějov |
|
JAN DREŠL
|
Neaktivní
od 27.10.2023
|
hospodář |
01.01.2021 |
Adresa: |
74706, 4495314, Opava, Opava, Kylešovice, Hlavní, 132, 175, Hlavní 132/175, Kylešovice, 74706 Opava |
|
PETR ZAPLETAL
|
Neaktivní
od 27.10.2023
|
člen |
01.01.2021 |
Adresa: |
78336, 26214768, Olomouc, Křelov-Břuchotín, Křelov, Meruňková, 395, 7, Meruňková 395/7, Křelov, 78336 Křelov-Břuchotín |
|