Ing. PETR FOJTÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
10.02.2023 |
Adresa: |
73601, 24853798, Karviná, Havířov, Podlesí, Družstevnická, 1133, 14 |
|
Mgr. PAVEL MALATINSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.02.2023 |
Adresa: |
60200, 19169183, Brno-město, Brno, Veveří, Slovákova, 350, 1 |
|
Mgr. PAVEL MALATINSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
08.02.2023 |
Adresa: |
60200, 19169183, Brno-město, Brno, Veveří, Slovákova, 350, 1, Slovákova 350/1, Veveří, 60200 Brno |
|
Bc. DOMINIK FOLWARCZNY
|
Aktivní
|
jednatel |
12.01.2021 |
Adresa: |
73601, 24854379, Karviná, Havířov, Podlesí, Balzacova, 1191, 11 |
|
Bc. DOMINIK FOLWARCZNY
|
Aktivní
|
jednatel |
12.01.2021 |
Adresa: |
73601, 24854379, Karviná, Havířov, Podlesí, Balzacova, 1191, 11, Balzacova 1191/11, Podlesí, 73601 Havířov |
|
Ing. PETR FOJTÍK
|
Neaktivní
od 29.03.2023
|
jednatel |
10.02.2023 |
Adresa: |
73601, 24853798, Karviná, Havířov, Podlesí, Družstevnická, 1133, 14, Družstevnická 1133/14, Podlesí, 73601 Havířov |
|
Mgr. PAVEL MALATINSKÝ
|
Neaktivní
od 08.02.2023
|
jednatel |
12.01.2021 |
Adresa: |
60200, 19172931, Brno-město, Brno, Veveří, Cihlářská, 648, 30 |
|
Ing. PETR FOJTÍK
|
Neaktivní
od 10.02.2023
|
jednatel |
12.01.2021 |
Adresa: |
73938, 15358143, Frýdek-Místek, Soběšovice, Soběšovice, 254 |
|
Mgr. PAVEL MALATINSKÝ
|
Neaktivní
od 08.02.2023
|
jednatel |
12.01.2021 |
Adresa: |
60200, 19172931, Brno-město, Brno, Veveří, Cihlářská, 648, 30, Cihlářská 648/30, Veveří, 60200 Brno |
|
Ing. PETR FOJTÍK
|
Neaktivní
od 10.02.2023
|
jednatel |
12.01.2021 |
Adresa: |
73938, 15358143, Frýdek-Místek, Soběšovice, Soběšovice, 254, č.p. 254, 73938 Soběšovice |
|