PAVEL PEKAR
|
Aktivní
|
předseda výboru |
10.04.2024 |
Adresa: |
74101, 8400270, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Palackého, 1987, 76, Palackého 1987/76, 74101 Nový Jičín |
|
Ing. JAKUB KLADIVA
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.04.2024 |
Adresa: |
74271, 8193070, Nový Jičín, Hodslavice, Hodslavice, 87, č.p. 87, 74271 Hodslavice |
|
VERONIKA ŠEVČÍKOVÁ
|
Aktivní
|
člen výboru |
10.04.2024 |
Adresa: |
74101, 8400270, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Palackého, 1987, 76, Palackého 1987/76, 74101 Nový Jičín |
|
PAVEL KOVAŘÍK
|
Aktivní
|
Předseda výboru |
14.01.2021 |
Adresa: |
74101, 8400270, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Palackého, 1987, 76 |
|
PAVEL PEKAR
|
Aktivní
|
Člen výboru |
14.01.2021 |
Adresa: |
74101, 8400270, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Palackého, 1987, 76 |
|
MILAN PLEŠEK
|
Aktivní
|
Člen výboru |
14.01.2021 |
Adresa: |
74101, 8400270, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Palackého, 1987, 76 |
|
MILAN PLEŠEK
|
Neaktivní
od 10.04.2024
|
Člen výboru |
19.04.2023 |
Adresa: |
74273, 28378431, Nový Jičín, Veřovice, Veřovice, 633, č.p. 633, 74273 Veřovice |
|
MILAN PLEŠEK
|
Neaktivní
od 19.04.2023
|
Člen výboru |
14.01.2021 |
Adresa: |
74101, 8400270, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Palackého, 1987, 76, Palackého 1987/76, 74101 Nový Jičín |
|
PAVEL KOVAŘÍK
|
Neaktivní
od 17.10.2023
|
Předseda výboru |
14.01.2021 |
Adresa: |
74101, 8400270, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Palackého, 1987, 76, Palackého 1987/76, 74101 Nový Jičín |
|
PAVEL PEKAR
|
Neaktivní
od 10.04.2024
|
Člen výboru |
14.01.2021 |
Adresa: |
74101, 8400270, Nový Jičín, Nový Jičín, Nový Jičín, Palackého, 1987, 76, Palackého 1987/76, 74101 Nový Jičín |
|