TOMÁŠ PÍCHA
|
Aktivní
|
jednatel |
18.05.2023 |
Adresa: |
11000, 21723214, Praha, Staré Město, Rybná, 681, 11, Rybná 681/11, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
TOMÁŠ FIALA
|
Aktivní
|
Jednatel |
25.01.2023 |
Adresa: |
19000, 73006246, Praha, Libeň, Kurta Konráda, 2457, 6 |
|
JAN DALÍK
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.12.2022 |
Adresa: |
27401, 27620387, Kladno, Slaný, Slaný, Švehlova, 1799 |
|
Ing. VERONIKA BURIÁNOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.12.2022 |
Adresa: |
14900, 26085283, Praha, Újezd u Průhonic, Pastevců, 483, 27 |
|
Jan Dalík
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.12.2022 |
Adresa: |
27401, 27620387, Kladno, Slaný, Slaný, Švehlova, 1799, Švehlova 1799, 27401 Slaný |
|
Ing. VERONIKA BURIÁNOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.12.2022 |
Adresa: |
14900, 26085283, Praha, Újezd u Průhonic, Pastevců, 483, 27, Pastevců 483/27, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
TOMÁŠ FIALA
|
Neaktivní
od 18.05.2023
|
Jednatel |
25.01.2023 |
Adresa: |
19000, 73006246, Praha, Libeň, Kurta Konráda, 2457, 6, Kurta Konráda 2457/6, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
TOMÁŠ FIALA
|
Neaktivní
od 25.01.2023
|
Jednatel |
15.12.2022 |
Adresa: |
19000, 25821148, Praha, Libeň, Podvinný mlýn, 2281, 12 |
|
Tomáš Fiala
|
Neaktivní
od 25.01.2023
|
Jednatel |
15.12.2022 |
Adresa: |
19000, 25821148, Praha, Libeň, Podvinný mlýn, 2281, 12, Podvinný mlýn 2281/12, Libeň, 19000 Praha 9 |
|
DÁVID VAIS
|
Neaktivní
od 15.12.2022
|
jednatel |
03.03.2021 |
Adresa: |
04013, Košice, Juhoslovanská 7 |
|
Ing. PETR TUREK
|
Neaktivní
od 15.12.2022
|
jednatel |
03.03.2021 |
Adresa: |
16200, 22283684, Hlavní město Praha, Praha, Veleslavín, Na okraji, 381, 41 |
|
DÁVID VAIS
|
Neaktivní
od 15.12.2022
|
jednatel |
03.03.2021 |
Adresa: |
Košice, Juhoslovanská 7, 04013, Juhoslovanská 7, 04013 Košice, Slovensko |
|
Ing. PETR TUREK
|
Neaktivní
od 15.12.2022
|
jednatel |
03.03.2021 |
Adresa: |
16200, 22283684, Praha, Veleslavín, Na okraji, 381, 41, Na okraji 381/41, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|