JAN NEUBERK
|
Aktivní
|
jednatel |
13.07.2024 |
Adresa: |
43401, 5109892, Most, Most, Most, Obránců míru, 2871, 17, Obránců míru 2871/17, 43401 Most |
|
VOJTĚCH NOVÁK
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.08.2022 |
Adresa: |
41501, 20228007, Teplice, Teplice, Prosetice, Krajní, 269, 5 |
|
VOJTĚCH NOVÁK
|
Neaktivní
od 13.07.2024
|
Jednatel |
19.08.2022 |
Adresa: |
41501, 20228007, Teplice, Teplice, Prosetice, Krajní, 269, 5, Krajní 269/5, Prosetice, 41501 Teplice |
|
LUCIE CHOUROVÁ
|
Neaktivní
od 19.08.2022
|
jednatel |
02.02.2022 |
Adresa: |
51101, 21580286, Semily, Turnov, Turnov, Hluboká, 143 |
|
LUCIE CHOUROVÁ
|
Neaktivní
od 19.08.2022
|
jednatel |
02.02.2022 |
Adresa: |
51101, 21580286, Semily, Turnov, Turnov, Hluboká, 143, Hluboká 143, 51101 Turnov |
|
Mgr. TOMÁŠ NOSEK
|
Neaktivní
od 02.02.2022
|
jednatel |
28.01.2021 |
Adresa: |
46001, 23706856, Liberec, Liberec, Liberec XIII-Nové Pavlovice, Borový vrch, 288, 18 |
|
Mgr. TOMÁŠ NOSEK
|
Neaktivní
od 02.02.2022
|
jednatel |
28.01.2021 |
Adresa: |
46001, 23706856, Liberec, Liberec, Liberec XIII-Nové Pavlovice, Borový vrch, 288, 18, Borový vrch 288/18, Liberec XIII-Nové Pavlovice, 46001 Liberec |
|