DENISA BORIN
|
Aktivní
|
Člen správní rady |
09.08.2023 |
Adresa: |
15000, 22099441, Praha, Smíchov, Radlická, 2221, 96, Radlická 2221/96, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
MARIE KVÍTEK
|
Aktivní
|
Předseda správní rady |
06.07.2023 |
Adresa: |
14900, 21828199, Praha, Chodov, Stýblova, 199, 17, Stýblova 199/17, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
DENISA BORIN
|
Aktivní
|
Člen správní rady |
03.05.2022 |
Adresa: |
15000, 22095080, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Radlická, 1876, 53 |
|
SVĚTLANA LAZAR
|
Aktivní
|
členka správní rady |
07.12.2021 |
Adresa: |
14900, 21841594, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Podjavorinské, 1604, 12 |
|
SVĚTLANA LAZAR
|
Aktivní
|
členka správní rady |
07.12.2021 |
Adresa: |
14900, 21841594, Praha, Chodov, Podjavorinské, 1604, 12, Podjavorinské 1604/12, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
MARIE CARBOCHOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda správní rady |
04.03.2021 |
Adresa: |
14900, 21828199, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Stýblova, 199, 17 |
|
DENISA BORIN
|
Neaktivní
od 09.08.2023
|
Člen správní rady |
03.05.2022 |
Adresa: |
15000, 22095080, Praha, Smíchov, Radlická, 1876, 53, Radlická 1876/53, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
MARIE CARBOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 06.07.2023
|
Předseda správní rady |
04.03.2021 |
Adresa: |
14900, 21828199, Praha, Chodov, Stýblova, 199, 17, Stýblova 199/17, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
MARIE CARBOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 04.03.2021
|
Předseda správní rady |
10.02.2021 |
Adresa: |
14900, 21828199, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Stýblova, 199, 17 |
|
MARTIN FRYDRYCH
|
Neaktivní
od 07.12.2021
|
Člen správní rady |
10.02.2021 |
Adresa: |
17000, 22312579, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Tusarova, 1519, 22 |
|
MIROSLAV FRYDRYCH
|
Neaktivní
od 07.12.2021
|
Člen správní rady |
10.02.2021 |
Adresa: |
17000, 22312579, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Tusarova, 1519, 22 |
|
DENISA KVÍTKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.05.2022
|
Člen správní rady |
10.02.2021 |
Adresa: |
15000, 22095080, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Radlická, 1876, 53 |
|
MARIE CARBOCHOVÁ
|
Neaktivní
od 04.03.2021
|
Předseda správní rady |
10.02.2021 |
Adresa: |
14900, 21828199, Praha, Chodov, Stýblova, 199, 17, Stýblova 199/17, Chodov, 14900 Praha 4 |
|
MARTIN FRYDRYCH
|
Neaktivní
od 07.12.2021
|
Člen správní rady |
10.02.2021 |
Adresa: |
17000, 22312579, Praha, Holešovice, Tusarova, 1519, 22, Tusarova 1519/22, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MIROSLAV FRYDRYCH
|
Neaktivní
od 07.12.2021
|
Člen správní rady |
10.02.2021 |
Adresa: |
17000, 22312579, Praha, Holešovice, Tusarova, 1519, 22, Tusarova 1519/22, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
DENISA KVÍTKOVÁ
|
Neaktivní
od 03.05.2022
|
Člen správní rady |
10.02.2021 |
Adresa: |
15000, 22095080, Praha, Smíchov, Radlická, 1876, 53, Radlická 1876/53, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|