JITKA VACKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
14.12.2022 |
Adresa: |
53354, 7590491, Pardubice, Rybitví, Rybitví, Bezručova, 100 |
|
JITKA VACKOVÁ
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
14.12.2022 |
Adresa: |
53354, 7590491, Pardubice, Rybitví, Rybitví, Bezručova, 100, Bezručova 100, 53354 Rybitví |
|
DENISA CHMELAŘOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
05.08.2022 |
Adresa: |
53002, 7765622, Pardubice, Pardubice, Pardubice-Staré Město, Pernštýnské náměstí, 1 |
|
DENISA CHMELAŘOVÁ
|
Aktivní
|
člen správní rady |
05.08.2022 |
Adresa: |
53002, 7765622, Pardubice, Pardubice, Pardubice-Staré Město, Pernštýnské náměstí, 1, Pernštýnské náměstí 1, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice |
|
MICHAL BEČKA
|
Aktivní
|
člen správní rady |
19.03.2021 |
Adresa: |
53701, 5213789, Chrudim, Rabštejnská Lhota, Rabštejnská Lhota, 130 |
|
MICHAL BEČKA
|
Aktivní
|
člen správní rady |
19.03.2021 |
Adresa: |
53701, 5213789, Chrudim, Rabštejnská Lhota, Rabštejnská Lhota, 130, č.p. 130, 53701 Rabštejnská Lhota |
|
DENISA CHMELAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2022
|
člen správní rady |
05.05.2021 |
Adresa: |
53002, 7694741, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Hronovická, 498 |
|
DENISA CHMELAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 05.08.2022
|
člen správní rady |
05.05.2021 |
Adresa: |
53002, 7694741, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, Hronovická, 498, Hronovická 498, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
JITKA VACKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.12.2022
|
předseda správní rady |
02.03.2021 |
Adresa: |
53006, 26742501, Pardubice, Pardubice, Svítkov, Habřinská, 983 |
|
MICHAL BEČKA
|
Neaktivní
od 19.03.2021
|
člen správní rady |
02.03.2021 |
Adresa: |
53701, 27630820, Chrudim, Rabštejnská Lhota, Rabštejnská Lhota, 169 |
|
DENISA CHMELAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
člen správní rady |
02.03.2021 |
Adresa: |
53012, 7721234, Pardubice, Pardubice, Studánka, Jana Zajíce, 629 |
|
MICHAL BEČKA
|
Neaktivní
od 19.03.2021
|
člen správní rady |
02.03.2021 |
Adresa: |
53701, 27630820, Chrudim, Rabštejnská Lhota, Rabštejnská Lhota, 169, č.p. 169, 53701 Rabštejnská Lhota |
|
DENISA CHMELAŘOVÁ
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
člen správní rady |
02.03.2021 |
Adresa: |
53012, 7721234, Pardubice, Pardubice, Studánka, Jana Zajíce, 629, Jana Zajíce 629, Studánka, 53012 Pardubice |
|
Jitka Vacková
|
Neaktivní
od 14.12.2022
|
předseda správní rady |
02.03.2021 |
Adresa: |
53006, 26742501, Pardubice, Pardubice, Svítkov, Habřinská, 983, Habřinská 983, Svítkov, 53006 Pardubice |
|