MUDr. PETRA RŮŽKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.07.2024 |
Adresa: |
16200, 22169385, Praha, Břevnov, Čílova, 1804, 1, Čílova 1804/1, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
JIŘÍ ŠTEGL
|
Aktivní
|
Jednatel |
10.03.2022 |
Adresa: |
19900, 22497374, Hlavní město Praha, Praha, Letňany, Malkovského, 596 |
|
JIŘÍ ŠTEGL
|
Neaktivní
od 20.07.2024
|
Jednatel |
10.03.2022 |
Adresa: |
19900, 22497374, Praha, Letňany, Malkovského, 596, Malkovského 596, Letňany, 19900 Praha 9 |
|
MUDr. PETRA RŮŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.03.2022
|
Jednatel |
14.06.2021 |
Adresa: |
16200, 22169385, Hlavní město Praha, Praha, Břevnov, Čílova, 1804, 1 |
|
MUDr. PETRA RŮŽKOVÁ
|
Neaktivní
od 10.03.2022
|
Jednatel |
14.06.2021 |
Adresa: |
16200, 22169385, Praha, Břevnov, Čílova, 1804, 1, Čílova 1804/1, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
IVANA HROMÁDKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.06.2021
|
jednatel |
28.04.2021 |
Adresa: |
77900, 23331402, Olomouc, Olomouc, Povel, kpt. Jaroše, 336, 13 |
|
IVANA HROMÁDKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.06.2021
|
jednatel |
28.04.2021 |
Adresa: |
77900, 23331402, Olomouc, Olomouc, Povel, kpt. Jaroše, 336, 13, kpt. Jaroše 336/13, Povel, 77900 Olomouc |
|
Mgr. MARTIN ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 28.04.2021
|
jednatel |
16.03.2021 |
Adresa: |
14200, 21849781, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11 |
|
Mgr. Martin Žižka
|
Neaktivní
od 28.04.2021
|
jednatel |
16.03.2021 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11, U Kamýku 284/11, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|