LUKÁŠ ČERNÝ
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
12.05.2024 |
Adresa: |
37004, 23364149, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Čéčova, 646, 52, Čéčova 646/52, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
LUCIE BARNAT
|
Aktivní
|
členka správní rady |
06.09.2023 |
Adresa: |
37005, 23345608, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Ot. Ostrčila, 179, 13, Ot. Ostrčila 179/13, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
LUKÁŠ ČERNÝ
|
Aktivní
|
předseda správní rady |
27.09.2022 |
Adresa: |
11000, 21720266, Praha, Staré Město, Melantrichova, 466, 9 |
|
LUCIE BÍLKOVÁ
|
Aktivní
|
členka správní rady |
27.09.2022 |
Adresa: |
37005, 23345608, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Ot. Ostrčila, 179, 13 |
|
BARBORA GENY
|
Aktivní
|
členka správní rady |
27.09.2022 |
Adresa: |
37006, 27565491, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 5, Suchovrbenské nám., 2724, 7 |
|
BARBORA GENY
|
Aktivní
|
členka správní rady |
27.09.2022 |
Adresa: |
37006, 27565491, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 5, Suchovrbenské nám., 2724, 7, Suchovrbenské nám. 2724/7, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
|
LUCIE BÍLKOVÁ
|
Neaktivní
od 06.09.2023
|
členka správní rady |
27.09.2022 |
Adresa: |
37005, 23345608, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Ot. Ostrčila, 179, 13, Ot. Ostrčila 179/13, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
LUKÁŠ ČERNÝ
|
Neaktivní
od 12.05.2024
|
předseda správní rady |
27.09.2022 |
Adresa: |
11000, 21720266, Praha, Staré Město, Melantrichova, 466, 9, Melantrichova 466/9, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
LUKÁŠ ČERNÝ
|
Neaktivní
od 27.09.2022
|
člen správní rady |
10.09.2021 |
Adresa: |
11000, 21720266, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Melantrichova, 466, 9 |
|
LUKÁŠ ČERNÝ
|
Neaktivní
od 27.09.2022
|
člen správní rady |
10.09.2021 |
Adresa: |
11000, 21720266, Praha, Staré Město, Melantrichova, 466, 9, Melantrichova 466/9, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
LUKÁŠ ČERNÝ
|
Neaktivní
od 10.09.2021
|
člen správní rady |
23.03.2021 |
Adresa: |
37341, 42631513, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Třešňovka, 1483 |
|
JIŘÍ GRAUER
|
Neaktivní
od 27.09.2022
|
předseda správní rady |
23.03.2021 |
Adresa: |
37384, 81394748, České Budějovice, Kvítkovice, Kvítkovice, 43 |
|
MARTIN KOLÁŘ
|
Neaktivní
od 27.09.2022
|
člen správní rady |
23.03.2021 |
Adresa: |
37001, 23401796, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Žižkova tř., 226, 3 |
|
ONDŘEJ KAŠPÁREK
|
Neaktivní
od 27.09.2022
|
člen správní rady |
23.03.2021 |
Adresa: |
37010, 20022832, České Budějovice, Úsilné, Úsilné, 20 |
|
LUCIE BÍLKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2022
|
členka správní rady |
23.03.2021 |
Adresa: |
37005, 23345608, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Ot. Ostrčila, 179, 13 |
|
LUKÁŠ ČERNÝ
|
Neaktivní
od 10.09.2021
|
člen správní rady |
23.03.2021 |
Adresa: |
37341, 42631513, České Budějovice, Hluboká nad Vltavou, Hluboká nad Vltavou, Třešňovka, 1483, Třešňovka 1483, 37341 Hluboká nad Vltavou |
|
LUCIE BÍLKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.09.2022
|
členka správní rady |
23.03.2021 |
Adresa: |
37005, 23345608, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, Ot. Ostrčila, 179, 13, Ot. Ostrčila 179/13, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
JIŘÍ GRAUER
|
Neaktivní
od 27.09.2022
|
předseda správní rady |
23.03.2021 |
Adresa: |
37384, 81394748, České Budějovice, Kvítkovice, Kvítkovice, 43, č.p. 43, 37384 Kvítkovice |
|
MARTIN KOLÁŘ
|
Neaktivní
od 27.09.2022
|
člen správní rady |
23.03.2021 |
Adresa: |
37001, 23401796, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Žižkova tř., 226, 3, Žižkova tř. 226/3, České Budějovice 6, 37001 České Budějovice |
|
ONDŘEJ KAŠPÁREK
|
Neaktivní
od 27.09.2022
|
člen správní rady |
23.03.2021 |
Adresa: |
37010, 20022832, České Budějovice, Úsilné, Úsilné, 20, č.p. 20, 37010 Úsilné |
|