Dr. SAHDEV SHARMA
|
Aktivní
|
jednatel |
10.08.2024 |
Adresa: |
15000, 22017968, Praha, Košíře, Vrchlického, 9, 40, Vrchlického 9/40, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Dr. SAHDEV SHARMA
|
Aktivní
|
jednatel |
24.08.2022 |
Adresa: |
14000, 27474747, Praha, Krč, U krčského nádraží, 2044, 40a |
|
Dr. SAHDEV SHARMA
|
Neaktivní
od 10.08.2024
|
jednatel |
24.08.2022 |
Adresa: |
14000, 27474747, Praha, Krč, U krčského nádraží, 2044, 40a, U krčského nádraží 2044/40a, Krč, 14000 Praha 4 |
|
MUDr. VLADIMÍR HRABOŠ
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
jednatel |
06.05.2021 |
Adresa: |
25225, 27284573, Praha-západ, Ořech, Ořech, K Ovčínu, 312 |
|
Dr. SAHDEV SHARMA
|
Neaktivní
od 24.08.2022
|
jednatel |
06.05.2021 |
Adresa: |
15000, 22017968, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Vrchlického, 9, 40 |
|
Dr. SAHDEV SHARMA
|
Neaktivní
od 24.08.2022
|
jednatel |
06.05.2021 |
Adresa: |
15000, 22017968, Praha, Košíře, Vrchlického, 9, 40, Vrchlického 9/40, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
MUDr. VLADIMÍR HRABOŠ
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
jednatel |
06.05.2021 |
Adresa: |
25225, 27284573, Praha-západ, Ořech, Ořech, K Ovčínu, 312, K Ovčínu 312, 25225 Ořech |
|