PAVEL ŠŤASTNÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.05.2021 |
Adresa: |
76001, 25555413, Zlín, Zlín, Mladcová, Ostrá horka I, 429 |
|
PAVEL ŠŤASTNÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
19.05.2021 |
Adresa: |
76001, 25555413, Zlín, Zlín, Mladcová, Ostrá horka I, 429, Ostrá horka I 429, Mladcová, 76001 Zlín |
|
PETER MADLEŇÁK
|
Neaktivní
od 03.11.2022
|
Jednatel |
22.12.2021 |
Adresa: |
78335, 25232045, Olomouc, Olomouc, Chomoutov, Výstavní, 313, 26 |
|
PETER MADLEŇÁK
|
Neaktivní
od 03.11.2022
|
Jednatel |
22.12.2021 |
Adresa: |
78335, 25232045, Olomouc, Olomouc, Chomoutov, Výstavní, 313, 26, Výstavní 313/26, Chomoutov, 78335 Olomouc |
|
PETER MADLEŇÁK
|
Neaktivní
od 22.12.2021
|
Jednatel |
02.12.2021 |
Adresa: |
77900, 25321960, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Horní náměstí, 583 |
|
PETER MADLEŇÁK
|
Neaktivní
od 22.12.2021
|
Jednatel |
02.12.2021 |
Adresa: |
77900, 25321960, Olomouc, Olomouc, Olomouc, Horní náměstí, 583, Horní náměstí 583, 77900 Olomouc |
|
Ing. ALENA MOORE
|
Neaktivní
od 22.11.2021
|
Jednatel |
19.05.2021 |
Adresa: |
68321, 396893, Vyškov, Podivice, Podivice, 18 |
|
PETER MADLEŇÁK
|
Neaktivní
od 02.12.2021
|
Jednatel |
19.05.2021 |
Adresa: |
77900, 23317477, Olomouc, Olomouc, Nové Sady, Rožňavská, 624, 4 |
|
Ing. ALENA MOORE
|
Neaktivní
od 22.11.2021
|
Jednatel |
19.05.2021 |
Adresa: |
68321, 396893, Vyškov, Podivice, Podivice, 18, č.p. 18, 68321 Podivice |
|
PETER MADLEŇÁK
|
Neaktivní
od 02.12.2021
|
Jednatel |
19.05.2021 |
Adresa: |
77900, 23317477, Olomouc, Olomouc, Nové Sady, Rožňavská, 624, 4, Rožňavská 624/4, Nové Sady, 77900 Olomouc |
|