JUDr. MILUTIN PERIČ
|
Aktivní
|
jednatel |
27.06.2024 |
Adresa: |
36001, 28245971, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Nebozízek, 2130, 2, Nebozízek 2130/2, 36001 Karlovy Vary |
|
MAREK SATTLER
|
Aktivní
|
jednatel |
06.01.2023 |
Adresa: |
36004, 20695071, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Bohatice, Jáchymovská, 391, 96a |
|
MAREK SATTLER
|
Aktivní
|
jednatel |
06.01.2023 |
Adresa: |
36004, 20695071, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Bohatice, Jáchymovská, 391, 96a, Jáchymovská 391/96a, Bohatice, 36004 Karlovy Vary |
|
BARBORA JAKUBŮV
|
Neaktivní
od 06.01.2023
|
jednatel |
26.05.2022 |
Adresa: |
36010, 20689900, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Vodárenská, 795, 5 |
|
BARBORA JAKUBŮV
|
Neaktivní
od 06.01.2023
|
jednatel |
26.05.2022 |
Adresa: |
36010, 20689900, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Rybáře, Vodárenská, 795, 5, Vodárenská 795/5, Rybáře, 36010 Karlovy Vary |
|
Mgr. MARTIN ŽIŽKA
|
Neaktivní
od 26.05.2022
|
jednatel |
28.05.2021 |
Adresa: |
14200, 21849781, Hlavní město Praha, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11 |
|
Mgr. Martin Žižka
|
Neaktivní
od 26.05.2022
|
jednatel |
28.05.2021 |
Adresa: |
14200, 21849781, Praha, Kamýk, U Kamýku, 284, 11, U Kamýku 284/11, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|