MYKOLA ZHOLOBCHUK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.04.2023 |
Adresa: |
Užhorod, Zakarpatská oblast, Radvanska 17, 88000, Radvanska 17, 88000 Užhorod, Zakarpatská oblast, Ukrajina |
|
MYKOLA LAZARCHUK
|
Aktivní
|
jednatel |
12.10.2022 |
Adresa: |
12000, 21744912, Praha, Vinohrady, Záhřebská, 534, 14 |
|
MYKOLA LAZARCHUK
|
Neaktivní
od 12.04.2023
|
jednatel |
12.10.2022 |
Adresa: |
12000, 21744912, Praha, Vinohrady, Záhřebská, 534, 14, Záhřebská 534/14, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
MYKOLA LAZARCHUK
|
Neaktivní
od 12.10.2022
|
jednatel |
08.07.2022 |
Adresa: |
19800, 27989704, Hlavní město Praha, Praha, Kyje, Nedokončená, 1609 |
|
MYKOLA LAZARCHUK
|
Neaktivní
od 12.10.2022
|
jednatel |
08.07.2022 |
Adresa: |
19800, 27989704, Praha, Kyje, Nedokončená, 1609, Nedokončená 1609, Kyje, 19800 Praha 9 |
|
IVAN KURTYNETS
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
jednatel |
04.04.2022 |
Adresa: |
Rachiv, Zakarpatská oblast, Ulica Mira 125 |
|
IVAN KURTYNETS
|
Neaktivní
od 08.07.2022
|
jednatel |
04.04.2022 |
Adresa: |
Rachiv, Zakarpatská oblast, Ulica Mira 125, Ulica Mira 125, Rachiv, Zakarpatská oblast, Ukrajina |
|
DENISA KVÍTKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.04.2022
|
Jednatel |
23.06.2021 |
Adresa: |
15000, 22095080, Hlavní město Praha, Praha, Smíchov, Radlická, 1876, 53 |
|
DENISA KVÍTKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.04.2022
|
Jednatel |
23.06.2021 |
Adresa: |
15000, 22095080, Praha, Smíchov, Radlická, 1876, 53, Radlická 1876/53, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
Ing. PŘEMYSL KUBÁŇ
|
Neaktivní
od 23.06.2021
|
Jednatel |
09.06.2021 |
Adresa: |
10700, 28085442, Hlavní město Praha, Praha, Dubeč, Kolocova, 727, 39 |
|
Ing. PŘEMYSL KUBÁŇ
|
Neaktivní
od 23.06.2021
|
Jednatel |
09.06.2021 |
Adresa: |
10700, 28085442, Praha, Dubeč, Kolocova, 727, 39, Kolocova 727/39, Dubeč, 10700 Praha 10 |
|