PETR ŠKODA
|
Aktivní
|
jednatel |
11.04.2024 |
Adresa: |
11000, 21703841, Praha, Nové Město, Žitná, 606, 29, Žitná 606/29, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
PETRA ŠKODOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
06.04.2022 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
PETRA ŠKODOVÁ
|
Neaktivní
od 11.04.2024
|
Jednatel |
06.04.2022 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
PETRA ŠKODOVÁ
|
Neaktivní
od 06.04.2022
|
Jednatel |
01.04.2022 |
Adresa: |
28901, 1104055, Nymburk, Činěves, Činěves, 250 |
|
PETRA ŠKODOVÁ
|
Neaktivní
od 06.04.2022
|
Jednatel |
01.04.2022 |
Adresa: |
28901, 1104055, Nymburk, Činěves, Činěves, 250, č.p. 250, 28901 Činěves |
|
ALEXANDER TOKÁR
|
Neaktivní
od 01.04.2022
|
jednatel |
23.06.2021 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19 |
|
ALEXANDER TOKÁR
|
Neaktivní
od 01.04.2022
|
jednatel |
23.06.2021 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19, Lidická 700/19, Veveří, 60200 Brno |
|