Ing. IVO KOTABA
|
Aktivní
|
statutární orgán |
19.06.2024 |
Adresa: |
73911, 20467150, Frýdek-Místek, Janovice, Janovice, č.ev. 55, 73911 Janovice |
|
Ing. LIBOR PAVLÍČEK
|
Aktivní
|
statutární orgán |
28.02.2023 |
Adresa: |
74707, 77525027, Opava, Opava, Jaktař, Pavlovského, 738, 25 |
|
JUDr. Ing. PETR ŠEVČÍK
|
Aktivní
|
statutární orgán |
28.02.2023 |
Adresa: |
25162, 26515903, Praha-východ, Tehovec, Tehovec, K Mýtu, 148 |
|
Ing. LIBOR PAVLÍČEK
|
Aktivní
|
statutární orgán |
28.02.2023 |
Adresa: |
74707, 77525027, Opava, Opava, Jaktař, Pavlovského, 738, 25, Pavlovského 738/25, Jaktař, 74707 Opava |
|
JUDr. Ing. PETR ŠEVČÍK
|
Aktivní
|
statutární orgán |
28.02.2023 |
Adresa: |
25162, 26515903, Praha-východ, Tehovec, Tehovec, K Mýtu, 148, K Mýtu 148, 25162 Tehovec |
|
Ing. HANA SAZOVSKÁ
|
Aktivní
|
statutární orgán |
30.01.2023 |
Adresa: |
73942, 25500732, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Chlebovice, U Hřiště, 255 |
|
Ing. HANA SAZOVSKÁ
|
Aktivní
|
statutární orgán |
30.01.2023 |
Adresa: |
73942, 25500732, Frýdek-Místek, Frýdek-Místek, Chlebovice, U Hřiště, 255, U Hřiště 255, Chlebovice, 73942 Frýdek-Místek |
|
Dr. Ing. PŘEMYSL VÁVRA
|
Aktivní
|
statutární orgán |
08.08.2022 |
Adresa: |
18400, 25514954, Praha, Dolní Chabry, U Václava, 892, 31 |
|
JUDr. OLGA HLAVÁČOVÁ
|
Aktivní
|
statutární orgán |
08.08.2022 |
Adresa: |
25090, 14509679, Praha-východ, Jirny, Jirny, Pražská, 237 |
|
Ing. IVO KOTABA
|
Aktivní
|
statutární orgán |
08.08.2022 |
Adresa: |
73912, 12486892, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná |
|
Dr. Ing. PŘEMYSL VÁVRA
|
Aktivní
|
statutární orgán |
08.08.2022 |
Adresa: |
18400, 25514954, Praha, Dolní Chabry, U Václava, 892, 31, U Václava 892/31, Dolní Chabry, 18400 Praha 8 |
|
JUDr. OLGA HLAVÁČOVÁ
|
Aktivní
|
statutární orgán |
08.08.2022 |
Adresa: |
25090, 14509679, Praha-východ, Jirny, Jirny, Pražská, 237, Pražská 237, 25090 Jirny |
|
JUDr. PETR MICHAL
|
Aktivní
|
statutární orgán |
13.11.2021 |
Adresa: |
11800, 21691371, Hlavní město Praha, Praha, Hradčany, Loretánské náměstí, 102, 8 |
|
JUDr. PETR MICHAL
|
Aktivní
|
statutární orgán |
13.11.2021 |
Adresa: |
11800, 21691371, Praha, Hradčany, Loretánské náměstí, 102, 8, Loretánské náměstí 102/8, Hradčany, 11800 Praha 1 |
|
JUDr. JAROMÍR CÍSAŘ
|
Aktivní
|
statutární orgán |
19.07.2021 |
Adresa: |
12000, 21732566, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Salmovská, 1524, 12 |
|
JUDr. PAVEL SMUTNÝ
|
Aktivní
|
statutární orgán |
19.07.2021 |
Adresa: |
16000, 22183990, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, náměstí Interbrigády, 948, 4 |
|
JUDr. JAROMÍR CÍSAŘ
|
Aktivní
|
statutární orgán |
19.07.2021 |
Adresa: |
12000, 21732566, Praha, Nové Město, Salmovská, 1524, 12, Salmovská 1524/12, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|
Ing. IVO KOTABA
|
Neaktivní
od 19.06.2024
|
statutární orgán |
08.08.2022 |
Adresa: |
73912, 12486892, Frýdek-Místek, Čeladná, Čeladná, č.ev. 754, 73912 Čeladná |
|
JUDr. PETR MICHAL
|
Neaktivní
od 13.11.2021
|
statutární orgán |
19.07.2021 |
Adresa: |
17000, 22302026, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Kamenická, 677, 6 |
|
Ing. IVAN CHRTEK
|
Neaktivní
od 12.07.2022
|
statutární orgán |
19.07.2021 |
Adresa: |
28601, 11632615, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Jablonského, 1226, 14 |
|
JUDr. PETR MICHAL
|
Neaktivní
od 13.11.2021
|
statutární orgán |
19.07.2021 |
Adresa: |
17000, 22302026, Praha, Holešovice, Kamenická, 677, 6, Kamenická 677/6, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. IVAN CHRTEK
|
Neaktivní
od 12.07.2022
|
statutární orgán |
19.07.2021 |
Adresa: |
28601, 11632615, Kutná Hora, Čáslav, Čáslav-Nové Město, Jablonského, 1226, 14, Jablonského 1226/14, Čáslav-Nové Město, 28601 Čáslav |
|
JUDr. PAVEL SMUTNÝ
|
Neaktivní
od 10.06.2024
|
statutární orgán |
19.07.2021 |
Adresa: |
16000, 22183990, Praha, Bubeneč, náměstí Interbrigády, 948, 4, náměstí Interbrigády 948/4, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|