YURII DEMIANCHUK
|
Aktivní
|
jednatel |
09.06.2023 |
Adresa: |
30100, 24542172, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Bendova, 1224, 30, Bendova 1224/30, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
YURIY SHELEMBA
|
Aktivní
|
jednatel |
28.02.2023 |
Adresa: |
31800, 27494209, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Zátiší, 1205, 8 |
|
YURIY SHELEMBA
|
Neaktivní
od 09.06.2023
|
jednatel |
28.02.2023 |
Adresa: |
31800, 27494209, Plzeň-město, Plzeň, Skvrňany, Zátiší, 1205, 8, Zátiší 1205/8, Skvrňany, 31800 Plzeň |
|
ZDENĚK ČERNÝ
|
Neaktivní
od 28.02.2023
|
Jednatel |
29.04.2022 |
Adresa: |
31800, 24456837, Plzeň-město, Plzeň, Nová Hospoda, K Lesu, 123, 34 |
|
Bc. VÍTĚZSLAV KRÁL
|
Neaktivní
od 28.02.2023
|
Jednatel |
29.04.2022 |
Adresa: |
30100, 24542652, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Mánesova, 1268, 93 |
|
ZDENĚK ČERNÝ
|
Neaktivní
od 28.02.2023
|
Jednatel |
29.04.2022 |
Adresa: |
31800, 24456837, Plzeň-město, Plzeň, Nová Hospoda, K Lesu, 123, 34, K Lesu 123/34, Nová Hospoda, 31800 Plzeň |
|
Bc. Vítězslav Král
|
Neaktivní
od 28.02.2023
|
Jednatel |
29.04.2022 |
Adresa: |
30100, 24542652, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, Mánesova, 1268, 93, Mánesova 1268/93, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
CHAMR & PARTNERS s.r.o.
27194060 |
Neaktivní
od 29.04.2022
|
Jednatel |
03.08.2021 |
Adresa: |
12000, 21732337, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Na bojišti, 1470, 24 |
|
CHAMR & PARTNERS s.r.o.
27194060 |
Neaktivní
od 29.04.2022
|
Jednatel |
03.08.2021 |
Adresa: |
12000, 21732337, Praha, Nové Město, Na bojišti, 1470, 24, Na bojišti 1470/24, Nové Město, 12000 Praha 2 |
|