neuvedeno
|
Neaktivní
od 02.12.2014
|
|
08.03.2003 |
|
Martin Ráftl
|
Neaktivní
od 08.03.2003
|
jednatel |
04.01.2000 |
Adresa: |
18781195, Třebíč, Třebíč, Demlova, 972/13 |
|
Martin Ráftl
|
Neaktivní
od 08.03.2003
|
jednatel |
04.01.2000 |
Adresa: |
67401, 18781195, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Demlova, 972, 13, Demlova 972/13, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
Jan Filipenský
|
Neaktivní
od 04.01.2000
|
jednatel |
21.09.1999 |
Adresa: |
63700, 19367503, Brno-město, Brno, Sosnová, 35 |
|
Jan Filipenský
|
Neaktivní
od 04.01.2000
|
jednatel |
21.09.1999 |
Adresa: |
63700, 19367503, Brno-město, Brno, Jundrov, Sosnová, 688, 35, Sosnová 688/35, Jundrov, 63700 Brno |
|
Dušan Chaloupka
|
Neaktivní
od 21.09.1999
|
Jednatel |
23.09.1998 |
Adresa: |
63400, 19485191, Brno-město, Brno, Slunečná, 8 |
|
Dušan Chaloupka
|
Neaktivní
od 21.09.1999
|
Jednatel |
23.09.1998 |
Adresa: |
63400, 19485191, Brno-město, Brno, Nový Lískovec, Slunečná, 482, 8, Slunečná 482/8, Nový Lískovec, 63400 Brno |
|
ing. Radek Houda
|
Neaktivní
od 23.09.1998
|
jednatel |
07.10.1994 |
Adresa: |
39901, 5573441, Milevsko, Písecké předměstí, 1347 |
|
Miroslav Klinka
|
Neaktivní
od 23.09.1998
|
jednatel |
07.10.1994 |
Adresa: |
39901, 3, Milevsko, Boženy Němcové, 862 |
|
Ing. Radek Houda
|
Neaktivní
od 23.09.1998
|
jednatel |
07.10.1994 |
Adresa: |
39901, 5573441, Písek, Milevsko, Milevsko, Písecké předměstí, 1347, Písecké předměstí 1347, 39901 Milevsko |
|
Miroslav Klinka
|
Neaktivní
od 23.09.1998
|
jednatel |
07.10.1994 |
Adresa: |
39901, 5568846, Písek, Milevsko, Milevsko, B. Němcové, 862, B. Němcové 862, 39901 Milevsko |
|
ing. Radek Houda
|
Neaktivní
od 07.10.1994
|
společník |
03.10.1991 |
Adresa: |
39901, 5573441, Milevsko, Písecké předměstí, 1347 |
|
Miroslav Klinka
|
Neaktivní
od 07.10.1994
|
společník |
03.10.1991 |
Adresa: |
39901, 5568846, Milevsko, B. Němcové, 862 |
|
Ing. Radek Houda
|
Neaktivní
od 07.10.1994
|
společník |
03.10.1991 |
Adresa: |
39901, 5573441, Písek, Milevsko, Milevsko, Písecké předměstí, 1347, Písecké předměstí 1347, 39901 Milevsko |
|
Miroslav Klinka
|
Neaktivní
od 07.10.1994
|
společník |
03.10.1991 |
Adresa: |
39901, 5568846, Písek, Milevsko, Milevsko, B. Němcové, 862, B. Němcové 862, 39901 Milevsko |
|