Ing. JOHANNES KÖSSNER
|
Aktivní
|
jednatel |
27.11.2020 |
Adresa: |
58856, 12440051, Jihlava, Telč, Telč-Staré Město, Komenského, 346 |
|
Ing. JOHANNES KÖSSNER
|
Aktivní
|
jednatel |
27.11.2020 |
Adresa: |
58856, 12440051, Jihlava, Telč, Telč-Staré Město, Komenského, 346, Komenského 346, Telč-Staré Město, 58856 Telč |
|
Ing. Johannes Kössner
|
Neaktivní
od 27.11.2020
|
jednatel |
23.10.2009 |
Adresa: |
3842, Niederedlitz, 33 |
|
Ing. Johannes Kössner
|
Neaktivní
od 27.11.2020
|
jednatel |
23.10.2009 |
Adresa: |
33, Niederedlitz, 3842, 3842 Niederedlitz 33, Rakousko |
|
Ing. Johannes Kössner
|
Neaktivní
od 23.10.2009
|
jednatel |
28.07.2005 |
Adresa: |
Niederedlitz 33, A - 3842 |
|
Ing. Johannes Kössner
|
Neaktivní
od 28.07.2005
|
jednatel |
20.04.2005 |
Adresa: |
A-3812 Gross Siegharts, Loibes, 10 |
|
Ing. Johannes Kössner
|
Neaktivní
od 28.07.2005
|
jednatel |
20.04.2005 |
Adresa: |
10, A-3812 Gross Siegharts, Loibes, Loibes 10, A-3812 Gross Siegharts, Rakousko |
|
JUDr. Vlastislav Zunt
|
Neaktivní
od 10.07.2004
|
Jednatel |
17.01.2000 |
Adresa: |
Praha 8 - Čimice, Křivenická 443 |
|
JUDr. Jaroslav Zunt
|
Neaktivní
od 20.04.2005
|
Jednatel |
17.01.2000 |
Adresa: |
23414863, České Budějovice, České Budějovice, Komenského, 4 |
|
JUDr. Vlastislav Zunt
|
Neaktivní
od 10.07.2004
|
Jednatel |
17.01.2000 |
Adresa: |
18100, 22330704, Praha, Čimice, Křivenická, 443, 35, Křivenická 443/35, Čimice, 18100 Praha 8 |
|
JUDr. Jaroslav Zunt
|
Neaktivní
od 20.04.2005
|
Jednatel |
17.01.2000 |
Adresa: |
37001, 23414863, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, Komenského, 46, 4, Komenského 46/4, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
|
JUDr. Jaroslav Zunt
|
Neaktivní
od 18.01.1991
|
Společník |
18.01.1991 |
Adresa: |
23414863, České Budějovice, Komenského, 4 |
|
JUDr. Vlastislav Zunt
|
Neaktivní
od 17.01.2000
|
|
18.01.1991 |
Adresa: |
Praha 8 - Čimice, Křivenická 443 |
|
JUDr. Jaroslav Zunt
|
Neaktivní
od 17.01.2000
|
|
18.01.1991 |
Adresa: |
23414863, České Budějovice, České Budějovice, Komenského, 4 |
|
JUDr. Jaroslav Zunt
|
Neaktivní
od 17.01.2000
|
|
18.01.1991 |
Adresa: |
37001, 23414863, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, Komenského, 46, 4, Komenského 46/4, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
|
JUDr. Vlastislav Zunt
|
Neaktivní
od 17.01.2000
|
|
18.01.1991 |
Adresa: |
18100, 22330704, Praha, Čimice, Křivenická, 443, 35, Křivenická 443/35, Čimice, 18100 Praha 8 |
|