Ing. Stanislav Brunclík
|
Neaktivní
od 19.08.1986
|
Předseda |
06.06.1984 |
Adresa: |
18070264, Sruby, čp. 1 |
|
Ing. Stanislav Brunclík
|
Neaktivní
od 19.08.1986
|
Předseda |
06.06.1984 |
Adresa: |
56544, 18070264, Ústí nad Orlicí, Sruby, Sruby, 1, č.p. 1, 56544 Sruby |
|
Ing. František Bartoš
|
Neaktivní
od 19.08.1986
|
Člen |
23.01.1984 |
|
František Vacek
|
Neaktivní
od 19.08.1986
|
Člen |
23.01.1984 |
Adresa: |
18026451, Luková, 64 |
|
Ing. František Bartoš
|
Neaktivní
od 19.08.1986
|
Člen |
23.01.1984 |
Adresa: |
38, Nový Jiří, Nový Jiří 38, Česká republika |
|
František Vacek
|
Neaktivní
od 19.08.1986
|
Člen |
23.01.1984 |
Adresa: |
56123, 18026451, Ústí nad Orlicí, Luková, Luková, 64, č.p. 64, 56123 Luková |
|
Ing. Miroslav Vancl
|
Neaktivní
od 23.01.1984
|
Člen |
28.05.1981 |
Adresa: |
5641373, Hrušová, čp. 19 |
|
Ing. Miroslav Vancl
|
Neaktivní
od 23.01.1984
|
Člen |
28.05.1981 |
Adresa: |
56555, 5641373, Ústí nad Orlicí, Hrušová, Hrušová, 19, č.p. 19, 56555 Hrušová |
|
František Pauk
|
Neaktivní
od 23.01.1984
|
Člen |
06.07.1979 |
Adresa: |
18027474, Luková, 166 |
|
Ing. Ladislav Bezdíček
|
Neaktivní
od 06.06.1984
|
Předseda |
06.07.1979 |
Adresa: |
18070558, Sruby, 31 |
|
Jaroslav Lorenc
|
Neaktivní
od 19.08.1986
|
Člen |
06.07.1979 |
Adresa: |
5603978, Šedivec, 21 |
|
Josef Hruška
|
Neaktivní
od 19.08.1986
|
Člen |
06.07.1979 |
Adresa: |
17941229, České Petrovice, 9 |
|
František Pauk
|
Neaktivní
od 23.01.1984
|
Člen |
06.07.1979 |
Adresa: |
56123, 18027474, Ústí nad Orlicí, Luková, Luková, 166, č.p. 166, 56123 Luková |
|
Ing. Ladislav Bezdíček
|
Neaktivní
od 06.06.1984
|
Předseda |
06.07.1979 |
Adresa: |
56544, 18070558, Ústí nad Orlicí, Sruby, Sruby, 31, č.p. 31, 56544 Sruby |
|
Jaroslav Lorenc
|
Neaktivní
od 19.08.1986
|
Člen |
06.07.1979 |
Adresa: |
56401, 5603978, Ústí nad Orlicí, Šedivec, Šedivec, 21, č.p. 21, 56401 Šedivec |
|
Josef Hruška
|
Neaktivní
od 19.08.1986
|
Člen |
06.07.1979 |
Adresa: |
56401, 17941229, Ústí nad Orlicí, České Petrovice, České Petrovice, 9, č.p. 9, 56401 České Petrovice |
|
Jan Martinec
|
Neaktivní
od 06.07.1979
|
Člen |
06.09.1976 |
Adresa: |
18037747, Orlické Podhůří, Dobrá Voda, čp. 19 |
|
Květoslav Hejl
|
Neaktivní
od 06.07.1979
|
Člen |
06.09.1976 |
Adresa: |
18025986, Luková, čp. 17 |
|
Antonín Bříza
|
Neaktivní
od 06.07.1979
|
Člen |
06.09.1976 |
Adresa: |
999999999, Líšnice, čp. 16 |
|
Jan Martinec
|
Neaktivní
od 06.07.1979
|
Člen |
06.09.1976 |
Adresa: |
56201, 18037747, Ústí nad Orlicí, Orlické Podhůří, Dobrá Voda, 19, Dobrá Voda 19, 56201 Orlické Podhůří |
|
Květoslav Hejl
|
Neaktivní
od 06.07.1979
|
Člen |
06.09.1976 |
Adresa: |
56123, 18025986, Ústí nad Orlicí, Luková, Luková, 17, č.p. 17, 56123 Luková |
|
Antonín Bříza
|
Neaktivní
od 06.07.1979
|
Člen |
06.09.1976 |
Adresa: |
čp. 16, Líšnice, Líšnice čp. 16, Česká republika |
|
Ing. Drahomír Dušek
|
Neaktivní
od 06.09.1976
|
Člen |
20.03.1975 |
Adresa: |
3, Lanškroun, Smetanova, čp. 759 |
|
Ing. Miroslav Trnka
|
Neaktivní
od 06.07.1979
|
Předseda |
20.03.1975 |
Adresa: |
17962625, Dolní Sloupnice, čp. 182 |
|
Ing. Drahomír Dušek
|
Neaktivní
od 06.09.1976
|
Člen |
20.03.1975 |
Adresa: |
56301, 18012051, Ústí nad Orlicí, Lanškroun, Žichlínské Předměstí, B. Smetany, 759, B. Smetany 759, Žichlínské Předměstí, 56301 Lanškroun |
|
Ing. Miroslav Trnka
|
Neaktivní
od 06.07.1979
|
Předseda |
20.03.1975 |
Adresa: |
56553, 17962625, Svitavy, Sloupnice, Dolní Sloupnice, 182, Dolní Sloupnice 182, 56553 Sloupnice |
|
Ladislav Hlaváček
|
Neaktivní
od 20.03.1975
|
Předseda |
16.11.1972 |
Adresa: |
5670357, Choceň, čp. 654 |
|
Ing. Zdeněk Kotyza
|
Neaktivní
od 20.03.1975
|
Člen |
16.11.1972 |
Adresa: |
17993776, Koldín, čp. 82 |
|
Josef Hubka
|
Neaktivní
od 06.09.1976
|
Člen |
16.11.1972 |
Adresa: |
2, Skořenice, Vrchovina, čp. 61 |
|
Ing. Josef Peterka
|
Neaktivní
od 28.05.1981
|
Člen |
16.11.1972 |
Adresa: |
999999999, Zálší, čp. 3 |
|
Ing. Zdeněk Kotyza
|
Neaktivní
od 20.03.1975
|
Člen |
16.11.1972 |
Adresa: |
56501, 17993776, Ústí nad Orlicí, Koldín, Koldín, 82, č.p. 82, 56501 Koldín |
|
Ladislav Hlaváček
|
Neaktivní
od 20.03.1975
|
Předseda |
16.11.1972 |
Adresa: |
56501, 5670357, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, M. R. Štefánika, 654, M. R. Štefánika 654, 56501 Choceň |
|
Josef Hubka
|
Neaktivní
od 06.09.1976
|
Člen |
16.11.1972 |
Adresa: |
čp. 61, Skořenice, Vrchovina, Skořenice - Vrchovina čp. 61, Česká republika |
|
Ing. Josef Peterka
|
Neaktivní
od 28.05.1981
|
Člen |
16.11.1972 |
Adresa: |
čp. 3, Zálší, Zálší čp. 3, Česká republika |
|
Ing. Maxmilián Kotáb
|
Neaktivní
od 19.08.1986
|
Vedoucí (ředitel) |
16.09.1968 |
Adresa: |
24746584, Ústí nad Orlicí, Chodská, čp. 1126 |
|
Ing. Maxmilián Kotáb
|
Neaktivní
od 19.08.1986
|
Vedoucí (ředitel) |
16.09.1968 |
Adresa: |
56206, 24746584, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Ústí nad Orlicí, Chodská, 1126, Chodská 1126, 56206 Ústí nad Orlicí |
|
Ing. Josef Peterka
|
Neaktivní
od 16.11.1972
|
Předseda |
08.08.1968 |
Adresa: |
999999999, Zálší, čp. 3 |
|
Jan Mareš
|
Neaktivní
od 16.11.1972
|
Člen |
08.08.1968 |
Adresa: |
1862278, Pekla, čp. 10 |
|
Ing. Vladimír Moravec
|
Neaktivní
od 16.11.1972
|
Člen |
08.08.1968 |
Adresa: |
5695601, Brandýs nad Orlicí, Žerotínova, čp. 51 |
|
Ladislav Hlaváček
|
Neaktivní
od 16.11.1972
|
Člen |
08.08.1968 |
Adresa: |
5670357, Choceň, čp. 654 |
|
Josef Doležal
|
Neaktivní
od 06.09.1976
|
Člen |
08.08.1968 |
Adresa: |
999999999, Tisová, čp. 19 |
|
Ing. Josef Peterka
|
Neaktivní
od 16.11.1972
|
Předseda |
08.08.1968 |
Adresa: |
čp. 3, Zálší, Zálší čp. 3, Česká republika |
|
Jan Mareš
|
Neaktivní
od 16.11.1972
|
Člen |
08.08.1968 |
Adresa: |
57001, 1862278, Svitavy, Cerekvice nad Loučnou, Pekla, 10, Pekla 10, 57001 Cerekvice nad Loučnou |
|
Ing. Vladimír Moravec
|
Neaktivní
od 16.11.1972
|
Člen |
08.08.1968 |
Adresa: |
56112, 5695601, Ústí nad Orlicí, Brandýs nad Orlicí, Brandýs nad Orlicí, Žerotínova, 51, Žerotínova 51, 56112 Brandýs nad Orlicí |
|
Ladislav Hlaváček
|
Neaktivní
od 16.11.1972
|
Člen |
08.08.1968 |
Adresa: |
56501, 5670357, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, M. R. Štefánika, 654, M. R. Štefánika 654, 56501 Choceň |
|
Josef Doležal
|
Neaktivní
od 06.09.1976
|
Člen |
08.08.1968 |
Adresa: |
čp. 19, Tisová, Tisová čp. 19, Česká republika |
|