JUDr. DALIBOR PLUSKAL
|
Neaktivní
od 11.12.2018
|
Předseda |
24.08.2015 |
Adresa: |
54102, 25181157, Trutnov, Horní Staré Město, Dlouhá, 573 |
|
MILAN PATÁČ
|
Neaktivní
od 11.12.2018
|
Člen |
24.08.2015 |
Adresa: |
54372, 2391082, Rudník, Rudník, 117 |
|
JUDr. DALIBOR PLUSKAL
|
Neaktivní
od 11.12.2018
|
Předseda |
24.08.2015 |
Adresa: |
54102, 25181157, Trutnov, Trutnov, Horní Staré Město, Dlouhá, 573, Dlouhá 573, Horní Staré Město, 54102 Trutnov |
|
MILAN PATÁČ
|
Neaktivní
od 11.12.2018
|
Člen |
24.08.2015 |
Adresa: |
54372, 2391082, Trutnov, Rudník, Rudník, 117, č.p. 117, 54372 Rudník |
|
JUDr. Dalibor Pluskal
|
Neaktivní
od 24.08.2015
|
Předseda |
19.11.2004 |
Adresa: |
54102, 25127667, Trutnov, Dlouhá, čp. 572 |
|
Milan Patáč
|
Neaktivní
od 24.08.2015
|
Člen |
19.11.2004 |
Adresa: |
54372, 2391082, Rudník, 117 |
|
Jiří Matoulek
|
Neaktivní
od 24.08.2015
|
Člen |
19.11.2004 |
Adresa: |
54372, 2393476, Rudník, 405 |
|
JUDr. Dalibor Pluskal
|
Neaktivní
od 24.08.2015
|
Předseda |
19.11.2004 |
Adresa: |
54102, 25127667, Trutnov, Trutnov, Horní Staré Město, Dlouhá, 572, Dlouhá 572, Horní Staré Město, 54102 Trutnov |
|
MILAN PATÁČ
|
Neaktivní
od 24.08.2015
|
Člen |
19.11.2004 |
Adresa: |
54372, 2391082, Trutnov, Rudník, Rudník, 117, č.p. 117, 54372 Rudník |
|
Jiří Matoulek
|
Neaktivní
od 24.08.2015
|
Člen |
19.11.2004 |
Adresa: |
54372, 2393476, Trutnov, Rudník, Rudník, 405, č.p. 405, 54372 Rudník |
|
Veleslav Teplý
|
Neaktivní
od 30.01.2003
|
člen představenstva |
19.06.1991 |
|
Luboš Sehnal
|
Neaktivní
od 30.01.2003
|
člen představenstva |
19.06.1991 |
Adresa: |
Rudník - Arnultovice 94 |
|
Veleslav Teplý
|
Neaktivní
od 30.01.2003
|
člen představenstva |
19.06.1991 |
Adresa: |
37, Rudník, Rudník 37, Česká republika |
|
Luboš Sehnal
|
Neaktivní
od 30.01.2003
|
člen představenstva |
19.06.1991 |
Adresa: |
54372, 2389878, Trutnov, Rudník, Arnultovice, 94, Arnultovice 94, 54372 Rudník |
|
Ing. Jan Lukeš
|
Neaktivní
od 30.01.2003
|
člen představevstva |
10.04.1991 |
Adresa: |
Vrchlabí, Kablíkové, 1022 |
|
MUDr. Jiří Kučera
|
Neaktivní
od 30.01.2003
|
člen představenstva |
10.04.1991 |
Adresa: |
21698694, Praha 1, Újezd, 35 |
|
Karel Hák
|
Neaktivní
od 30.01.2003
|
člen představenstva |
10.04.1991 |
Adresa: |
Vrchlabí, Hrubého, 951 |
|
JUDr. Vladimír Jablonský
|
Neaktivní
od 30.01.2003
|
člen představenstva |
10.04.1991 |
Adresa: |
22204601, Praha 6, Glinkova, 1659/14 |
|
Ing. Aleš Merta
|
Neaktivní
od 30.01.2003
|
člen představenstva |
10.04.1991 |
Adresa: |
Praha 6, U stružinských hřisť, 10 |
|
Ing.arch. Oldřich Řeřicha
|
Neaktivní
od 30.01.2003
|
člen představenstva |
10.04.1991 |
Adresa: |
22301992, Praha 7, Kamenická, 2 |
|
Bohumil Růžička
|
Neaktivní
od 30.01.2003
|
člen představenstva |
10.04.1991 |
Adresa: |
2391015, Rudník, 108 |
|
Jan Šuraň
|
Neaktivní
od 30.01.2003
|
člen představenstva |
10.04.1991 |
Adresa: |
Praha 7, Stendhalova, 20 |
|
Milan Patáč
|
Neaktivní
od 19.11.2004
|
člen představenstva |
10.04.1991 |
Adresa: |
2391082, Rudník, 117 |
|
Ing. Jan Lukeš
|
Neaktivní
od 30.01.2003
|
člen představevstva |
10.04.1991 |
Adresa: |
54301, 2310350, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, J. Kablíkové, 1022, J. Kablíkové 1022, 54301 Vrchlabí |
|
MUDr. Jiří Kučera
|
Neaktivní
od 30.01.2003
|
člen představenstva |
10.04.1991 |
Adresa: |
11800, 21698694, Praha, Malá Strana, Újezd, 401, 35, Újezd 401/35, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
Karel Hák
|
Neaktivní
od 30.01.2003
|
člen představenstva |
10.04.1991 |
Adresa: |
951, Vrchlabí, Hrubého, Hrubého 951, Vrchlabí, Česká republika |
|
JUDr. VLADIMÍR JABLONSKÝ
|
Neaktivní
od 30.01.2003
|
člen představenstva |
10.04.1991 |
Adresa: |
16000, 22204601, Praha, Dejvice, Glinkova, 1659, 14, Glinkova 1659/14, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Aleš Merta
|
Neaktivní
od 30.01.2003
|
člen představenstva |
10.04.1991 |
Adresa: |
10, Praha 6, U stružinských hřisť, U stružinských hřisť 10, Praha 6, Česká republika |
|
Ing.arch. Oldřich Řeřicha
|
Neaktivní
od 30.01.2003
|
člen představenstva |
10.04.1991 |
Adresa: |
17000, 22301992, Praha, Holešovice, Kamenická, 675, 2, Kamenická 675/2, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Bohumil Růžička
|
Neaktivní
od 30.01.2003
|
člen představenstva |
10.04.1991 |
Adresa: |
54372, 2391015, Trutnov, Rudník, Rudník, 108, č.p. 108, 54372 Rudník |
|
Jan Šuraň
|
Neaktivní
od 30.01.2003
|
člen představenstva |
10.04.1991 |
Adresa: |
20, Praha 7, Stendhalova, Stendhalova 20, Praha 7, Česká republika |
|
MILAN PATÁČ
|
Neaktivní
od 19.11.2004
|
člen představenstva |
10.04.1991 |
Adresa: |
54372, 2391082, Trutnov, Rudník, Rudník, 117, č.p. 117, 54372 Rudník |
|