JOSEF KUROVEC
|
Neaktivní
od 20.05.2016
|
místopředseda představenstva |
12.12.2015 |
Adresa: |
75367, 11117362, Přerov, Milotice nad Bečvou, Milotice nad Bečvou, 32 |
|
JOSEF KUROVEC
|
Neaktivní
od 20.05.2016
|
místopředseda představenstva |
12.12.2015 |
Adresa: |
75367, 11117362, Přerov, Milotice nad Bečvou, Milotice nad Bečvou, 32, č.p. 32, 75367 Milotice nad Bečvou |
|
Ing. Dalibor Škoda
|
Neaktivní
od 16.11.2016
|
předseda představenstva |
28.05.2003 |
Adresa: |
25411357, Hustopeče nad Bečvou, Pod Humny, 311 |
|
Ing. Dalibor Škoda
|
Neaktivní
od 16.11.2016
|
předseda představenstva |
28.05.2003 |
Adresa: |
75366, 25411357, Přerov, Hustopeče nad Bečvou, Hustopeče nad Bečvou, Pod Humny, 311, Pod Humny 311, 75366 Hustopeče nad Bečvou |
|
Pavel David
|
Neaktivní
od 10.08.1999
|
člen představenstva |
12.03.1998 |
Adresa: |
Hustopeče nad Bečvou č. 26 |
|
Ing. Arnošt Pavlištík
|
Neaktivní
od 10.08.1999
|
člen představenstva |
12.03.1998 |
Adresa: |
Hustopeče nad Bečvou č. 20 |
|
Ing. Dalibor Škoda
|
Neaktivní
od 28.05.2003
|
předseda představenstva |
12.03.1998 |
Adresa: |
Hustopeče nad Bečvou č. 15 |
|
Ing. Josef Pavlík
|
Neaktivní
od 12.03.2014
|
člen představenstva |
12.03.1998 |
Adresa: |
8195773, Hodslavice č. 357 |
|
Josef Kurovec
|
Neaktivní
od 12.12.2015
|
místopředseda představenstva |
12.03.1998 |
Adresa: |
Milotice nad Bečvou 32 |
|
Pavel David
|
Neaktivní
od 10.08.1999
|
člen představenstva |
12.03.1998 |
Adresa: |
Hustopeče nad Bečvou č. 26, Hustopeče nad Bečvou č. 26, Česká republika |
|
Ing. Arnošt Pavlištík
|
Neaktivní
od 10.08.1999
|
člen představenstva |
12.03.1998 |
Adresa: |
Hustopeče nad Bečvou č. 20, Hustopeče nad Bečvou č. 20, Česká republika |
|
Ing. Dalibor Škoda
|
Neaktivní
od 28.05.2003
|
předseda představenstva |
12.03.1998 |
Adresa: |
Hustopeče nad Bečvou č. 15, Hustopeče nad Bečvou č. 15, Česká republika |
|
Ing. Josef Pavlík
|
Neaktivní
od 12.03.2014
|
člen představenstva |
12.03.1998 |
Adresa: |
74271, 8195773, Nový Jičín, Hodslavice, Hodslavice, 357, č.p. 357, 74271 Hodslavice |
|
JOSEF KUROVEC
|
Neaktivní
od 12.12.2015
|
místopředseda představenstva |
12.03.1998 |
Adresa: |
75367, 11117362, Přerov, Milotice nad Bečvou, Milotice nad Bečvou, 32, č.p. 32, 75367 Milotice nad Bečvou |
|
Jan Škoda
|
Neaktivní
od 12.03.1998
|
místopředseda představenstva |
24.07.1995 |
Adresa: |
Hustopeče nad Bečvou 15 |
|
Ing. Antonín Horák
|
Neaktivní
od 10.08.1999
|
člen představenstva |
24.07.1995 |
|
Jan Škoda
|
Neaktivní
od 12.03.1998
|
místopředseda představenstva |
24.07.1995 |
Adresa: |
Hustopeče nad Bečvou 15, Hustopeče nad Bečvou 15, Česká republika |
|
Ing. Antonín Horák
|
Neaktivní
od 10.08.1999
|
člen představenstva |
24.07.1995 |
Adresa: |
Vysoká č. 14, Vysoká č. 14, Česká republika |
|
Jan Škoda
|
Neaktivní
od 24.07.1995
|
místopředseda představenstva |
22.02.1995 |
Adresa: |
11086581, Hustopeče nad Bečvou č. 151 |
|
Josef Rýpar
|
Neaktivní
od 24.07.1995
|
člen představenstva |
22.02.1995 |
|
Josef Pavlík
|
Neaktivní
od 12.03.1998
|
předseda představenstva |
22.02.1995 |
|
Ing. Zdena Rušarová
|
Neaktivní
od 12.03.1998
|
člen představenstva |
22.02.1995 |
Adresa: |
11117231, Milotice nad Bečvou č. 19 |
|
Ing. Libuše Jamborová
|
Neaktivní
od 12.03.1998
|
člen představenstva |
22.02.1995 |
Adresa: |
Milotice nad Bečvou č. 15 |
|
Bedřich Kubečka
|
Neaktivní
od 12.03.1998
|
člen představenstva |
22.02.1995 |
Adresa: |
11086831, Hustopeče nad Bečvou č. 175 |
|
Ing. Jan Frydrych
|
Neaktivní
od 12.03.1998
|
člen představenstva |
22.02.1995 |
Adresa: |
11085312, Hustopeče nad Bečvou č. 27 |
|
Ing. Dalibor Škoda
|
Neaktivní
od 12.03.1998
|
člen představenstva |
22.02.1995 |
Adresa: |
Hustopeče nad Bečvou č. 15 |
|
František Smolka
|
Neaktivní
od 10.08.1999
|
člen představenstva |
22.02.1995 |
Adresa: |
11085339, Hustopeče nad Bečvou č. 29 |
|
Jan Škoda
|
Neaktivní
od 24.07.1995
|
místopředseda představenstva |
22.02.1995 |
Adresa: |
75366, 11086581, Přerov, Hustopeče nad Bečvou, Hustopeče nad Bečvou, Rybníček, 151, Rybníček 151, 75366 Hustopeče nad Bečvou |
|
Josef Rýpar
|
Neaktivní
od 24.07.1995
|
člen představenstva |
22.02.1995 |
Adresa: |
Vysoká č. 4, Vysoká č. 4, Česká republika |
|
Josef Pavlík
|
Neaktivní
od 12.03.1998
|
předseda představenstva |
22.02.1995 |
Adresa: |
Poruba č. 59, Poruba č. 59, Česká republika |
|
Ing. Zdena Rušarová
|
Neaktivní
od 12.03.1998
|
člen představenstva |
22.02.1995 |
Adresa: |
75367, 11117231, Přerov, Milotice nad Bečvou, Milotice nad Bečvou, 19, č.p. 19, 75367 Milotice nad Bečvou |
|
Ing. LIBUŠE JAMBOROVÁ
|
Neaktivní
od 12.03.1998
|
člen představenstva |
22.02.1995 |
Adresa: |
75367, 11117192, Přerov, Milotice nad Bečvou, Milotice nad Bečvou, 15, č.p. 15, 75367 Milotice nad Bečvou |
|
BEDŘICH KUBEČKA
|
Neaktivní
od 12.03.1998
|
člen představenstva |
22.02.1995 |
Adresa: |
75366, 11086831, Přerov, Hustopeče nad Bečvou, Hustopeče nad Bečvou, Dlouhá, 175, Dlouhá 175, 75366 Hustopeče nad Bečvou |
|
Ing. JAN FRYDRYCH
|
Neaktivní
od 12.03.1998
|
člen představenstva |
22.02.1995 |
Adresa: |
75366, 11085312, Přerov, Hustopeče nad Bečvou, Hustopeče nad Bečvou, Dlouhá, 27, Dlouhá 27, 75366 Hustopeče nad Bečvou |
|
Ing. Dalibor Škoda
|
Neaktivní
od 12.03.1998
|
člen představenstva |
22.02.1995 |
Adresa: |
Hustopeče nad Bečvou č. 15, Hustopeče nad Bečvou č. 15, Česká republika |
|
František Smolka
|
Neaktivní
od 10.08.1999
|
člen představenstva |
22.02.1995 |
Adresa: |
75366, 11085339, Přerov, Hustopeče nad Bečvou, Hustopeče nad Bečvou, Dlouhá, 29, Dlouhá 29, 75366 Hustopeče nad Bečvou |
|
Josef Kurovec
|
Neaktivní
od 22.02.1995
|
místopředseda představenstva |
29.12.1990 |
Adresa: |
Přerov, Milotice č. 32 |
|
Josef Pavlík
|
Neaktivní
od 22.02.1995
|
předseda představenstva |
29.12.1990 |
Adresa: |
Přerov, Poruba č. 59 |
|
JOSEF KUROVEC
|
Neaktivní
od 22.02.1995
|
místopředseda představenstva |
29.12.1990 |
Adresa: |
75367, 11117362, Přerov, Milotice nad Bečvou, Milotice nad Bečvou, 32, č.p. 32, 75367 Milotice nad Bečvou |
|
Josef Pavlík
|
Neaktivní
od 22.02.1995
|
předseda představenstva |
29.12.1990 |
Adresa: |
Přerov, Poruba č. 59, Poruba č. 59, okres: Přerov, Česká republika |
|