Roman Zdráhal
|
Aktivní
|
předseda družstva |
21.11.2023 |
Adresa: |
75501, 25629999, Vsetín, Vsetín, Horní Jasenka, 131, Horní Jasenka 131, 75501 Vsetín |
|
ROMAN ZDRÁHAL
|
Aktivní
|
předseda družstva |
07.04.2017 |
Adresa: |
75501, 25629999, Vsetín, Vsetín, Horní Jasenka, 131 |
|
Roman Zdráhal
|
Neaktivní
od 18.08.2023
|
předseda družstva |
07.04.2017 |
Adresa: |
75501, 25629999, Vsetín, Vsetín, Horní Jasenka, 131, Horní Jasenka 131, 75501 Vsetín |
|
ROMAN ZDRÁHAL
|
Neaktivní
od 07.04.2017
|
předseda družstva |
27.03.2017 |
Adresa: |
75501, 25629999, Vsetín, Vsetín, Horní Jasenka, 131 |
|
Roman Zdráhal
|
Neaktivní
od 07.04.2017
|
předseda družstva |
27.03.2017 |
Adresa: |
75501, 25629999, Vsetín, Vsetín, Horní Jasenka, 131, Horní Jasenka 131, 75501 Vsetín |
|
ROMAN ZDRÁHAL
|
Neaktivní
od 27.03.2017
|
předseda družstva |
11.11.2016 |
Adresa: |
75501, 25629999, Vsetín, Vsetín, Horní Jasenka, 131 |
|
Ing. LENKA ZDRÁHALOVÁ
|
Neaktivní
od 27.03.2017
|
místopředseda družstva |
11.11.2016 |
Adresa: |
75501, 25629999, Vsetín, Vsetín, Horní Jasenka, 131 |
|
Roman Zdráhal
|
Neaktivní
od 27.03.2017
|
předseda družstva |
11.11.2016 |
Adresa: |
75501, 25629999, Vsetín, Vsetín, Horní Jasenka, 131, Horní Jasenka 131, 75501 Vsetín |
|
Ing. LENKA ZDRÁHALOVÁ
|
Neaktivní
od 27.03.2017
|
místopředseda družstva |
11.11.2016 |
Adresa: |
75501, 25629999, Vsetín, Vsetín, Horní Jasenka, 131, Horní Jasenka 131, 75501 Vsetín |
|
Roman Zdráhal
|
Neaktivní
od 11.11.2016
|
předseda |
20.12.2002 |
Adresa: |
75501, 25629999, Vsetín, Horní Jasenka, čp. 131 |
|
Ing. Lenka Zdráhalová
|
Neaktivní
od 11.11.2016
|
místopředseda |
20.12.2002 |
Adresa: |
75501, 25629999, Vsetín, Horní Jasenka, čp. 131 |
|
Roman Zdráhal
|
Neaktivní
od 11.11.2016
|
předseda |
20.12.2002 |
Adresa: |
75501, 25629999, Vsetín, Vsetín, Horní Jasenka, 131, Horní Jasenka 131, 75501 Vsetín |
|
Ing. LENKA ZDRÁHALOVÁ
|
Neaktivní
od 11.11.2016
|
místopředseda |
20.12.2002 |
Adresa: |
75501, 25629999, Vsetín, Vsetín, Horní Jasenka, 131, Horní Jasenka 131, 75501 Vsetín |
|
Roman Zdráhal
|
Neaktivní
od 20.12.2002
|
předseda |
09.07.2002 |
Adresa: |
17025575, Francova Lhota, čp. 337 |
|
Ing. Lenka Zdráhalová
|
Neaktivní
od 20.12.2002
|
místopředseda |
09.07.2002 |
Adresa: |
17025575, Francova Lhota, čp. 337 |
|
Roman Zdráhal
|
Neaktivní
od 20.12.2002
|
předseda |
09.07.2002 |
Adresa: |
75614, 17025575, Vsetín, Francova Lhota, Francova Lhota, 337, č.p. 337, 75614 Francova Lhota |
|
Ing. Lenka Zdráhalová
|
Neaktivní
od 20.12.2002
|
místopředseda |
09.07.2002 |
Adresa: |
75614, 17025575, Vsetín, Francova Lhota, Francova Lhota, 337, č.p. 337, 75614 Francova Lhota |
|
Roman Zdráhal
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
předseda |
10.08.1993 |
Adresa: |
Francova Lhota čp. 337 |
|
Stanislav Filák
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
místopředseda |
10.08.1993 |
Adresa: |
17025320, Francova Lhota čp. 312 |
|
Roman Zdráhal
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
předseda |
10.08.1993 |
Adresa: |
Francova Lhota čp. 337, Francova Lhota čp. 337, Česká republika |
|
Stanislav Filák
|
Neaktivní
od 09.07.2002
|
místopředseda |
10.08.1993 |
Adresa: |
75614, 17025320, Vsetín, Francova Lhota, Francova Lhota, 312, č.p. 312, 75614 Francova Lhota |
|
Jaroslav Chromík
|
Neaktivní
od 10.08.1993
|
místopředseda |
17.01.1991 |
|
Stanislav Filák
|
Neaktivní
od 10.08.1993
|
předseda |
17.01.1991 |
Adresa: |
17025320, Francova Lhota 312 |
|
Jaroslav Chromík
|
Neaktivní
od 10.08.1993
|
místopředseda |
17.01.1991 |
Adresa: |
Val. Senice 148, Val. Senice 148, Česká republika |
|
Stanislav Filák
|
Neaktivní
od 10.08.1993
|
předseda |
17.01.1991 |
Adresa: |
75614, 17025320, Vsetín, Francova Lhota, Francova Lhota, 312, č.p. 312, 75614 Francova Lhota |
|