Ing. Miroslav Polák
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
místopředseda představenstva |
25.11.2010 |
Adresa: |
92901, Dunajská Streda, Maloblahovská, 5194, 48 |
|
Ing. Miroslav Polák
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
místopředseda představenstva |
25.11.2010 |
Adresa: |
Dunajská Streda, Maloblahovská, 92901, 48, Maloblahovská 5194/48, 92901 Dunajská Streda, Slovensko |
|
Ing. Vít Hřiba
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
člen představenstva |
19.10.2010 |
Adresa: |
62400, Brno, Vrbenského, 5 |
|
Ing. Vít Hřiba
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
člen představenstva |
19.10.2010 |
Adresa: |
62400, 19678819, Brno-město, Brno, Komín, Vrbenského, 712, 5, Vrbenského 712/5, Komín, 62400 Brno |
|
Ján Janči
|
Neaktivní
od 19.10.2010
|
místopředseda představenstva |
30.09.2005 |
Adresa: |
01001, Žilina, Vajanského, 4 |
|
Ing. Miroslav Polák
|
Neaktivní
od 19.10.2010
|
člen představenstva |
30.09.2005 |
Adresa: |
92901, Dunajská Streda, Maloblahovská, 5194/48 |
|
Erik Hrazdil
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
předseda představenstva |
30.09.2005 |
Adresa: |
61600, 19601794, Brno-město, Brno, Luční, 13 |
|
Ján Janči
|
Neaktivní
od 19.10.2010
|
místopředseda představenstva |
30.09.2005 |
Adresa: |
4, Žilina, Vajanského, 01001, Vajanského 4, 01001 Žilina, Slovensko |
|
Ing. Miroslav Polák
|
Neaktivní
od 19.10.2010
|
člen představenstva |
30.09.2005 |
Adresa: |
5194/48, Dunajská Streda, Maloblahovská, 92901, Maloblahovská 5194/48, 92901 Dunajská Streda, Slovensko |
|
ERIK HRAZDIL
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
předseda představenstva |
30.09.2005 |
Adresa: |
61600, 19601794, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Luční, 2437, 13, Luční 2437/13, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Miroslav Polák
|
Neaktivní
od 30.09.2005
|
člen představenstva |
13.01.2005 |
Adresa: |
92901, Dunajská Streda, Maloblahovská, 5194/48 |
|
Ing. Miroslav Polák
|
Neaktivní
od 30.09.2005
|
člen představenstva |
13.01.2005 |
Adresa: |
5194/48, Dunajská Streda, Maloblahovská, 92901, Maloblahovská 5194/48, 92901 Dunajská Streda, Slovensko |
|
Erik Hrazdil
|
Neaktivní
od 30.09.2005
|
předseda představenstva |
28.06.2000 |
Adresa: |
19601794, Brno-město, Brno, Luční, 13 |
|
ERIK HRAZDIL
|
Neaktivní
od 30.09.2005
|
předseda představenstva |
28.06.2000 |
Adresa: |
61600, 19601794, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Luční, 2437, 13, Luční 2437/13, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Erik Hrazdil
|
Neaktivní
od 28.06.2000
|
předseda předst., výk. ředitel |
06.01.1997 |
Adresa: |
19601794, Brno-město, Brno, Luční, 13 |
|
Ing. Miroslav Polák
|
Neaktivní
od 13.01.2005
|
člen představenstva |
06.01.1997 |
|
Ján Janči
|
Neaktivní
od 30.09.2005
|
místopředseda představenstva |
06.01.1997 |
Adresa: |
Žilina, Nanterská, 8 |
|
ERIK HRAZDIL
|
Neaktivní
od 28.06.2000
|
předseda předst., výk. ředitel |
06.01.1997 |
Adresa: |
61600, 19601794, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Luční, 2437, 13, Luční 2437/13, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ing. Miroslav Polák
|
Neaktivní
od 13.01.2005
|
člen představenstva |
06.01.1997 |
Adresa: |
520, Lehnice, Lehnice 520, Slovensko |
|
Ján Janči
|
Neaktivní
od 30.09.2005
|
místopředseda představenstva |
06.01.1997 |
Adresa: |
8, Žilina, Nanterská, Nanterská 8, Žilina, Slovensko |
|
Ing. Vít Hřiba
|
Neaktivní
od 14.06.1995
|
člen představenstva |
10.03.1993 |
Adresa: |
Brno, Vrbenského, 5 |
|
Ing. Vít Hřiba
|
Neaktivní
od 14.06.1995
|
člen představenstva |
10.03.1993 |
Adresa: |
62400, 19678819, Brno-město, Brno, Komín, Vrbenského, 712, 5, Vrbenského 712/5, Komín, 62400 Brno |
|
Ján Janči
|
Neaktivní
od 06.01.1997
|
místopředseda představenstva |
26.03.1992 |
Adresa: |
Žilina, Nanterská, 8 |
|
Ján Janči
|
Neaktivní
od 06.01.1997
|
místopředseda představenstva |
26.03.1992 |
Adresa: |
27301, 1485695, Kladno, Žilina, Žilina, Kladenská, 8, Kladenská 8, 27301 Žilina |
|
Ján Janči
|
Neaktivní
od 26.03.1992
|
člen představenstva |
09.01.1991 |
Adresa: |
Žilina, Nanterská, 8 |
|
Ing. Tomáš Kylián
|
Neaktivní
od 26.03.1992
|
člen představenstva |
09.01.1991 |
Adresa: |
Bratislava, Schiffelova 38 |
|
Ing. Ivan Sirák
|
Neaktivní
od 26.03.1992
|
člen představenstva |
09.01.1991 |
Adresa: |
Zvolen, Gottwaldova 1688/10 |
|
Ing. Milan Meliš
|
Neaktivní
od 26.03.1992
|
místopředseda představenstva |
09.01.1991 |
Adresa: |
Trenčín, Soblahovská, 43/39 |
|
Jaroslav Jetelina, B.B.A., A.Sc.T.
|
Neaktivní
od 10.03.1993
|
člen představenstva |
09.01.1991 |
Adresa: |
19367953, Brno, Veslařská, 158 |
|
Dušan Tittel
|
Neaktivní
od 14.06.1995
|
člen představenstva |
09.01.1991 |
Adresa: |
Dolný Kubín, Alej Slobody 12 |
|
Ing. Miroslav Polák
|
Neaktivní
od 06.01.1997
|
člen představenstva |
09.01.1991 |
|
Erik Hrazdil
|
Neaktivní
od 06.01.1997
|
předseda předst., výk. ředitel |
09.01.1991 |
Adresa: |
19601794, Brno, Luční, 13 |
|
Ján Janči
|
Neaktivní
od 26.03.1992
|
člen představenstva |
09.01.1991 |
Adresa: |
27301, 1485695, Kladno, Žilina, Žilina, Kladenská, 8, Kladenská 8, 27301 Žilina |
|
Ing. Tomáš Kylián
|
Neaktivní
od 26.03.1992
|
člen představenstva |
09.01.1991 |
Adresa: |
Bratislava, Schiffelova 38, Schiffelova 38, Bratislava, Česká republika |
|
Ing. Ivan Sirák
|
Neaktivní
od 26.03.1992
|
člen představenstva |
09.01.1991 |
Adresa: |
Zvolen, Gottwaldova 1688/10, Gottwaldova 1688/10, Zvolen, Česká republika |
|
Ing. Milan Meliš
|
Neaktivní
od 26.03.1992
|
místopředseda představenstva |
09.01.1991 |
Adresa: |
43/39, Trenčín, Soblahovská, Soblahovská 43/39, Trenčín, Česká republika |
|
Jaroslav Jetelina, B.B.A., A.Sc.T.
|
Neaktivní
od 10.03.1993
|
člen představenstva |
09.01.1991 |
Adresa: |
63700, 19367953, Brno-město, Brno, Jundrov, Veslařská, 730, 158, Veslařská 730/158, Jundrov, 63700 Brno |
|
Dušan Tittel
|
Neaktivní
od 14.06.1995
|
člen představenstva |
09.01.1991 |
Adresa: |
Dolný Kubín, Alej Slobody 12, Alej Slobody 12, Dolný Kubín, Česká republika |
|
Ing. Miroslav Polák
|
Neaktivní
od 06.01.1997
|
člen představenstva |
09.01.1991 |
Adresa: |
Lehnice 520, Lehnice 520, Česká republika |
|
ERIK HRAZDIL
|
Neaktivní
od 06.01.1997
|
předseda předst., výk. ředitel |
09.01.1991 |
Adresa: |
61600, 19601794, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Luční, 2437, 13, Luční 2437/13, Žabovřesky, 61600 Brno |
|