neuveden
|
Neaktivní
od 07.09.2013
|
jednatel |
07.09.2006 |
|
Ing. Milan Kryst
|
Neaktivní
od 04.09.2000
|
jednatel |
06.04.1999 |
Adresa: |
77900, 23309270, Olomouc, Olomouc, Stiborova, 3 |
|
Ing. Milan Kryst
|
Neaktivní
od 04.09.2000
|
jednatel |
06.04.1999 |
Adresa: |
77900, 23309270, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, Stiborova, 884, 3, Stiborova 884/3, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Ing. Jan Řezníček
|
Neaktivní
od 01.09.1998
|
jednatel |
16.06.1998 |
Adresa: |
79801, 24841081, Prostějov, Stanislava Manharda, 14 |
|
Ing. Jan Řezníček
|
Neaktivní
od 01.09.1998
|
jednatel |
16.06.1998 |
Adresa: |
79601, 24841081, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Stanislava Manharda, 3403, 14, Stanislava Manharda 3403/14, 79601 Prostějov |
|
Ing. Jan Řezníček
|
Neaktivní
od 16.06.1998
|
jednatel |
26.11.1997 |
Adresa: |
79852, 3, Prostějov, Konice, Budětsko, 93 |
|
ing. Jan Řezníček
|
Neaktivní
od 16.06.1998
|
jednatel |
26.11.1997 |
Adresa: |
79852, 10435565, Prostějov, Budětsko, Budětsko, 93, č.p. 93, 79852 Budětsko |
|
Ing. Michal Příleský
|
Neaktivní
od 06.04.1999
|
jednatel |
22.04.1997 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, tř. Svornosti, 14 |
|
Ing. Václav Kamený
|
Neaktivní
od 07.09.2006
|
jednatel |
22.04.1997 |
Adresa: |
79601, 24786411, Prostějov, 5.května, 13 |
|
Ing. Michal Příleský
|
Neaktivní
od 06.04.1999
|
jednatel |
22.04.1997 |
Adresa: |
77900, 23303689, Olomouc, Olomouc, Nová Ulice, tř. Svornosti, 257, 14, tř. Svornosti 257/14, Nová Ulice, 77900 Olomouc |
|
Ing. Václav Kamený
|
Neaktivní
od 07.09.2006
|
jednatel |
22.04.1997 |
Adresa: |
79604, 24786411, Prostějov, Prostějov, Domamyslice, 5. května, 310, 13, 5. května 310/13, Domamyslice, 79604 Prostějov |
|
Ing. Zdeněk Hodboď
|
Neaktivní
od 22.04.1997
|
jednatel |
21.11.1995 |
Adresa: |
Radošovec 670, 798 52 Konice |
|
Ing. Zdeněk Hodboď
|
Neaktivní
od 22.04.1997
|
jednatel |
21.11.1995 |
Adresa: |
79852, 10493981, Prostějov, Konice, Konice, Radošovec, 670, Radošovec 670, 79852 Konice |
|
Ing. Zdeněk Hodboď
|
Neaktivní
od 21.11.1995
|
jednatel |
09.11.1992 |
Adresa: |
3, Konice, Cihelna, 602 |
|
Vladimír Šmíd
|
Neaktivní
od 22.04.1997
|
jednatel |
09.11.1992 |
Adresa: |
10425705, Brodek u Konice, 51 |
|
Ing. Zdeněk Hodboď
|
Neaktivní
od 21.11.1995
|
jednatel |
09.11.1992 |
Adresa: |
79852, 10493301, Prostějov, Konice, Konice, Cihelna II, 602, Cihelna II 602, 79852 Konice |
|
VLADIMÍR ŠMÍD
|
Neaktivní
od 22.04.1997
|
jednatel |
09.11.1992 |
Adresa: |
79846, 10425705, Prostějov, Brodek u Konice, Brodek u Konice, 51, č.p. 51, 79846 Brodek u Konice |
|
Ing. Zdeněk Hodboť
|
Neaktivní
od 09.11.1992
|
statutární orgán |
21.01.1991 |
Adresa: |
10493301, Konice, č. 602 |
|
Ing. Zdeněk Hodboť
|
Neaktivní
od 09.11.1992
|
statutární orgán |
21.01.1991 |
Adresa: |
79852, 10493301, Prostějov, Konice, Konice, Cihelna II, 602, Cihelna II 602, 79852 Konice |
|