Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | TOPAS, spol. s r.o. - v likvidaci |
ICO: | 13692135 |
Registrovaná adresa: | 76001, 4246608, Zlín, Zlín, Zlín, Nivy II, 4266, Nivy II 4266, 76001 Zlín |
Začleněno na: | 13.12.1990 |
Datum ukončení: | 24.03.1995 |
Předmět podnikání: |
- chemická výroba - strojírenská výroba - dřevovýroba, výroba papírenských prvků - výroba a opravy elektronických zařízení - potápěčské práce - stavební činnost, projektová činnost prostřednictvím oprávněné osoby - sklářství - opravy a servis motorových vozidel - sběr, zpracování a prodej lesního pylu - výrobní a obchodní činnost v oblasti akvaristiky
- zprostředkovatelská činnost- výrobní a obchodní činnost v oblasti zemědělských apotravinářských produktů
- chemická výroba- strojírenská výroba- dřevovýroba, výroba papírenských prvků- výroba a opravy elektronických zařízení- potápěčské práce- stavební činnost, projektová činnost prostřednictvím oprávněnéosoby- sklářství- opravy a servis motorových vozidel- sběr, zpracování a prodej lesního pylu- výrobní a obchodní činnost v oblasti akvaristiky
- zprostředkovatelská činnost - výrobní a obchodní činnost v oblasti zemědělských a potravinářských produktů
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Lubomír Mácha | Neaktivní od 24.03.1995 | likvidátor | 10.06.1993 |
|
|||
Ing. LUBOMÍR MÁCHA | Neaktivní od 24.03.1995 | likvidátor | 10.06.1993 |
|
|||
Topič Karel | Neaktivní od 10.06.1993 | předseda sboru společníků | 13.12.1990 |
|
|||
Baleja Jaroslav Ing. | Neaktivní od 10.06.1993 | zástupce předsedy | 13.12.1990 |
|
|||
Topič Karel | Neaktivní od 10.06.1993 | předseda sboru společníků | 13.12.1990 |
|
|||
Baleja Jaroslav Ing. | Neaktivní od 10.06.1993 | zástupce předsedy | 13.12.1990 |
|
Registrační číslo TOPAS, spol. s r.o. - v likvidaci je 13692135.
Registrační adresa TOPAS, spol. s r.o. - v likvidaci je 76001, 4246608, Zlín, Zlín, Zlín, Nivy II, 4266, Nivy II 4266, 76001 Zlín.
TOPAS, spol. s r.o. - v likvidaci byla založena 13.12.1990.