Informace o společnosti
Datum aktualizace:
23.05.2024
Název: | AG CONSULTING _ SECURITY SPOL. s.r.o. v likvidaci |
ICO: | 13694049 |
Registrovaná adresa: | 62800, 19573464, Brno-město, Brno, Židenice, Mutěnická, 4189, 19, Mutěnická 4189/19, Židenice, 62800 Brno |
Začleněno na: | 27.02.1991 |
Datum ukončení: | 26.11.2005 |
Předmět podnikání: |
1. Poradenská, konzultační, projekční a montážní činnost pro bezpečnostní a protipožární zajištění objektů 2. Řešení systému sdělovací techniky a jejich montáž 3. Projekce a montáž průmyslové televize a elektronických zařízení 4. Servisní služby 5. Řešení informačních systémů a instalace výpočetní techniky 6. Zastupitelská, zprostředkovatelská a obchodní činnost a obchodní služby
1. Poradenská, konzultační, projekční a montážní činnost probezpečnostní a protipožární zajištění objektů2. Řešení systému sdělovací techniky a jejich montáž3. Projekce a montáž průmyslové televize a elektronickýchzařízení4. Servisní služby5. Řešení informačních systémů a instalace výpočetní techniky6. Zastupitelská, zprostředkovatelská a obchodní činnost aobchodní služby
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Miloš Halas | Neaktivní od 26.11.2005 | 16.07.1996 | |
|
|||
Alexandr Gola | Neaktivní od 26.11.2005 | 16.07.1996 | |
|
|||
Jaroslav Halas | Neaktivní od 26.11.2005 | 16.07.1996 | |
|
|||
Jiří Liška | Neaktivní od 26.11.2005 | 16.07.1996 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Miloš Halas | Neaktivní od 26.11.2005 | likvidátor | 19.04.1993 |
|
|||
Miloš Halas | Neaktivní od 26.11.2005 | likvidátor | 19.04.1993 |
|
|||
Halas Miloš | Neaktivní od 19.04.1993 | ředitel | 27.02.1991 |
|
|||
Halas Miloš | Neaktivní od 19.04.1993 | ředitel | 27.02.1991 |
|
Registrační číslo AG CONSULTING _ SECURITY SPOL. s.r.o. v likvidaci je 13694049.
Registrační adresa AG CONSULTING _ SECURITY SPOL. s.r.o. v likvidaci je 62800, 19573464, Brno-město, Brno, Židenice, Mutěnická, 4189, 19, Mutěnická 4189/19, Židenice, 62800 Brno.
AG CONSULTING _ SECURITY SPOL. s.r.o. v likvidaci byla založena 27.02.1991.