Ing. JOZEF ŠABĽA
|
Aktivní
|
STAROSTA |
27.07.2022 |
Adresa: |
14800, 21843759, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Láskova, 1817, 18 |
|
JAN ŠVAŘÍČEK
|
Aktivní
|
MÍSTOSTAROSTA |
27.07.2022 |
Adresa: |
67602, 2658691, Třebíč, Moravské Budějovice, Moravské Budějovice, Havlíčkova, 684 |
|
MARTIN ZUZAŇÁK
|
Aktivní
|
JEDNATEL |
27.07.2022 |
Adresa: |
58841, 12305677, Jihlava, Plandry, Plandry, 10 |
|
JOSEF PLÉHA
|
Aktivní
|
VZDĚLAVATEL |
27.07.2022 |
Adresa: |
67544, 2701162, Třebíč, Martínkov, Martínkov, 51 |
|
OLEG ŠALBABA
|
Aktivní
|
NÁČELNÍK |
27.07.2022 |
Adresa: |
67401, 18765734, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Obránců míru, 450, 34 |
|
MGR. VĚRA ŠPAČKOVÁ
|
Aktivní
|
NÁČELNICE |
27.07.2022 |
Adresa: |
67554, 2741270, Třebíč, Dalešice, Dalešice, 142 |
|
Ing. DAVID HLAVÁČ
|
Aktivní
|
ČLEN VÝBORU |
27.07.2022 |
Adresa: |
67575, 18656986, Třebíč, Mohelno, Mohelno, 215 |
|
ING. BARBORA HYNČICOVÁ
|
Aktivní
|
ČLENKA VÝBORU |
27.07.2022 |
Adresa: |
67602, 42531454, Třebíč, Moravské Budějovice, Moravské Budějovice, Komenského sady, 1695 |
|
LIBĚNA MENŠÍKOVÁ
|
Aktivní
|
ČLENKA VÝBORU |
27.07.2022 |
Adresa: |
58601, 12355208, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Leoše Janáčka, 2608, 33 |
|
MARTIN SLAVÍK
|
Aktivní
|
ČLEN VÝBORU |
27.07.2022 |
Adresa: |
59401, 75841487, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, U Statku, 2253, 24 |
|
Ing. JOZEF ŠABĽA
|
Aktivní
|
STAROSTA |
27.07.2022 |
Adresa: |
14800, 21843759, Praha, Chodov, Láskova, 1817, 18, Láskova 1817/18, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
JAN ŠVAŘÍČEK
|
Aktivní
|
MÍSTOSTAROSTA |
27.07.2022 |
Adresa: |
67602, 2658691, Třebíč, Moravské Budějovice, Moravské Budějovice, Havlíčkova, 684, Havlíčkova 684, 67602 Moravské Budějovice |
|
MARTIN ZUZAŇÁK
|
Aktivní
|
JEDNATEL |
27.07.2022 |
Adresa: |
58841, 12305677, Jihlava, Plandry, Plandry, 10, č.p. 10, 58841 Plandry |
|
JOSEF PLÉHA
|
Aktivní
|
VZDĚLAVATEL |
27.07.2022 |
Adresa: |
67544, 2701162, Třebíč, Martínkov, Martínkov, 51, č.p. 51, 67544 Martínkov |
|
OLEG ŠALBABA
|
Aktivní
|
NÁČELNÍK |
27.07.2022 |
Adresa: |
67401, 18765734, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Obránců míru, 450, 34, Obránců míru 450/34, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
Mgr. VĚRA ŠPAČKOVÁ
|
Aktivní
|
NÁČELNICE |
27.07.2022 |
Adresa: |
67554, 2741270, Třebíč, Dalešice, Dalešice, 142, č.p. 142, 67554 Dalešice |
|
Ing. DAVID HLAVÁČ
|
Aktivní
|
ČLEN VÝBORU |
27.07.2022 |
Adresa: |
67575, 18656986, Třebíč, Mohelno, Mohelno, 215, č.p. 215, 67575 Mohelno |
|
ING. BARBORA HYNČICOVÁ
|
Aktivní
|
ČLENKA VÝBORU |
27.07.2022 |
Adresa: |
67602, 42531454, Třebíč, Moravské Budějovice, Moravské Budějovice, Komenského sady, 1695, Komenského sady 1695, 67602 Moravské Budějovice |
|
LIBĚNA MENŠÍKOVÁ
|
Aktivní
|
ČLENKA VÝBORU |
27.07.2022 |
Adresa: |
58601, 12355208, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Leoše Janáčka, 2608, 33, Leoše Janáčka 2608/33, 58601 Jihlava |
|
MARTIN SLAVÍK
|
Aktivní
|
ČLEN VÝBORU |
27.07.2022 |
Adresa: |
59401, 75841487, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, U Statku, 2253, 24, U Statku 2253/24, 59401 Velké Meziříčí |
|
Ing. JOZEF ŠABĽA
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
starosta |
06.07.2022 |
Adresa: |
58832, 27482235, Jihlava, Brtnice, Brtnice |
|
Ing. JOZEF ŠABĽA
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
starosta |
06.07.2022 |
Adresa: |
58832, 27482235, Jihlava, Brtnice, Brtnice, č.ev. 213, 58832 Brtnice |
|
JAN ŠVAŘÍČEK
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
místostarosta |
05.05.2021 |
Adresa: |
67602, 2658691, Třebíč, Moravské Budějovice, Moravské Budějovice, Havlíčkova, 684 |
|
JAN ŠVAŘÍČEK
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
místostarosta |
05.05.2021 |
Adresa: |
67602, 2658691, Třebíč, Moravské Budějovice, Moravské Budějovice, Havlíčkova, 684, Havlíčkova 684, 67602 Moravské Budějovice |
|
JAN ŠVAŘÍČEK
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
místostarosta |
24.07.2019 |
Adresa: |
67602, 2664577, Třebíč, Moravské Budějovice, Moravské Budějovice, Šafaříkova, 1275 |
|
Ing. JOZEF ŠABĽA
|
Neaktivní
od 06.07.2022
|
starosta |
24.07.2019 |
Adresa: |
14800, 21843759, Hlavní město Praha, Praha, Chodov, Láskova, 1817, 18 |
|
MARTIN ZUZAŇÁK
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
jednatel |
24.07.2019 |
Adresa: |
58841, 12305677, Jihlava, Plandry, Plandry, 10 |
|
JOSEF PLÉHA
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
člen |
24.07.2019 |
Adresa: |
67544, 2701162, Třebíč, Martínkov, Martínkov, 51 |
|
Ing. DAVID HLAVÁČ
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
člen |
24.07.2019 |
Adresa: |
67575, 18656986, Třebíč, Mohelno, Mohelno, 215 |
|
ING. BARBORA HYNČICOVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
člen |
24.07.2019 |
Adresa: |
67602, 42531454, Třebíč, Moravské Budějovice, Moravské Budějovice, Komenského sady, 1695 |
|
LIBĚNA MENŠÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
člen |
24.07.2019 |
Adresa: |
58601, 12355208, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Leoše Janáčka, 2608, 33 |
|
MGR. VĚRA ŠPAČKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
člen |
24.07.2019 |
Adresa: |
67554, 2741270, Třebíč, Dalešice, Dalešice, 142 |
|
Mgr. TOMÁŠ NOSEK
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
člen |
24.07.2019 |
Adresa: |
58601, 12364100, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Královský vršek, 3528, 8 |
|
JAN ŠVAŘÍČEK
|
Neaktivní
od 05.05.2021
|
místostarosta |
24.07.2019 |
Adresa: |
67602, 2664577, Třebíč, Moravské Budějovice, Moravské Budějovice, Šafaříkova, 1275, Šafaříkova 1275, 67602 Moravské Budějovice |
|
Ing. JOZEF ŠABĽA
|
Neaktivní
od 06.07.2022
|
starosta |
24.07.2019 |
Adresa: |
14800, 21843759, Praha, Chodov, Láskova, 1817, 18, Láskova 1817/18, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
MARTIN ZUZAŇÁK
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
jednatel |
24.07.2019 |
Adresa: |
58841, 12305677, Jihlava, Plandry, Plandry, 10, č.p. 10, 58841 Plandry |
|
JOSEF PLÉHA
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
člen |
24.07.2019 |
Adresa: |
67544, 2701162, Třebíč, Martínkov, Martínkov, 51, č.p. 51, 67544 Martínkov |
|
Ing. DAVID HLAVÁČ
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
člen |
24.07.2019 |
Adresa: |
67575, 18656986, Třebíč, Mohelno, Mohelno, 215, č.p. 215, 67575 Mohelno |
|
ING. BARBORA HYNČICOVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
člen |
24.07.2019 |
Adresa: |
67602, 42531454, Třebíč, Moravské Budějovice, Moravské Budějovice, Komenského sady, 1695, Komenského sady 1695, 67602 Moravské Budějovice |
|
LIBĚNA MENŠÍKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
člen |
24.07.2019 |
Adresa: |
58601, 12355208, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Leoše Janáčka, 2608, 33, Leoše Janáčka 2608/33, 58601 Jihlava |
|
Mgr. VĚRA ŠPAČKOVÁ
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
člen |
24.07.2019 |
Adresa: |
67554, 2741270, Třebíč, Dalešice, Dalešice, 142, č.p. 142, 67554 Dalešice |
|
Mgr. TOMÁŠ NOSEK
|
Neaktivní
od 27.07.2022
|
člen |
24.07.2019 |
Adresa: |
58601, 12364100, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Královský vršek, 3528, 8, Královský vršek 3528/8, 58601 Jihlava |
|
Ing. RADEK STEJSKAL
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
starosta |
21.11.2014 |
Adresa: |
67401, 18763928, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Eliášova, 268, 31 |
|
MARTIN ZUZAŇÁK
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
jednatel |
21.11.2014 |
Adresa: |
58841, 12305677, Plandry, Plandry, 10 |
|
OLEG ŠALBABA
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
Náčelník |
21.11.2014 |
Adresa: |
67401, 18765734, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Obránců míru, 450, 34 |
|
ŠTĚPÁNKA BARTOŠOVÁ
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
Náčelnice |
21.11.2014 |
Adresa: |
58601, 12356492, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Sokolovská, 2710, 122 |
|
Mgr. JAN ŠVAŘÍČEK
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
člen představenstva |
21.11.2014 |
Adresa: |
67602, 2664577, Moravské Budějovice, Moravské Budějovice, Šafaříkova, 1275 |
|
STANISLAV TVARŮŽEK
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
člen představenstva |
21.11.2014 |
Adresa: |
59401, 3496163, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Krškova, 1604, 10 |
|
Ing. JIŘÍ RAPOUCH
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
člen předsednictva |
21.11.2014 |
Adresa: |
67556, 25363565, Dukovany, Dukovany, 69 |
|
Ing. PAVEL BRADA
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
vzdělavatel |
21.11.2014 |
Adresa: |
58601, 12370754, Jihlava, Jihlava, Na Kopci, 4203, 22 |
|
ZDENĚK KRATOCHVÍL
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
člen představenstva |
21.11.2014 |
Adresa: |
67401, 18763634, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, U Studánky, 240, 11 |
|
JAN CAHA
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
místostarosta župy |
21.11.2014 |
Adresa: |
67528, 18676341, Opatov, Opatov, 71 |
|
Ing. Radek Stejskal
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
starosta |
21.11.2014 |
Adresa: |
67401, 18763928, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Eliášova, 268, 31, Eliášova 268/31, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
MARTIN ZUZAŇÁK
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
jednatel |
21.11.2014 |
Adresa: |
58841, 12305677, Jihlava, Plandry, Plandry, 10, č.p. 10, 58841 Plandry |
|
OLEG ŠALBABA
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
Náčelník |
21.11.2014 |
Adresa: |
67401, 18765734, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Obránců míru, 450, 34, Obránců míru 450/34, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
ŠTĚPÁNKA BARTOŠOVÁ
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
Náčelnice |
21.11.2014 |
Adresa: |
58601, 12356492, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Sokolovská, 2710, 122, Sokolovská 2710/122, 58601 Jihlava |
|
Mgr. JAN ŠVAŘÍČEK
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
člen představenstva |
21.11.2014 |
Adresa: |
67602, 2664577, Třebíč, Moravské Budějovice, Moravské Budějovice, Šafaříkova, 1275, Šafaříkova 1275, 67602 Moravské Budějovice |
|
STANISLAV TVARŮŽEK
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
člen představenstva |
21.11.2014 |
Adresa: |
59401, 3496163, Žďár nad Sázavou, Velké Meziříčí, Velké Meziříčí, Krškova, 1604, 10, Krškova 1604/10, 59401 Velké Meziříčí |
|
Ing. Jiří Rapouch
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
člen předsednictva |
21.11.2014 |
Adresa: |
67556, 25363565, Třebíč, Dukovany, Dukovany, 69, č.p. 69, 67556 Dukovany |
|
Ing. PAVEL BRADA
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
vzdělavatel |
21.11.2014 |
Adresa: |
58601, 12370754, Jihlava, Jihlava, Jihlava, Na Kopci, 4203, 22, Na Kopci 4203/22, 58601 Jihlava |
|
ZDENĚK KRATOCHVÍL
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
člen představenstva |
21.11.2014 |
Adresa: |
67401, 18763634, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, U Studánky, 240, 11, U Studánky 240/11, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
JAN CAHA
|
Neaktivní
od 24.07.2019
|
místostarosta župy |
21.11.2014 |
Adresa: |
67528, 18676341, Třebíč, Opatov, Opatov, 71, č.p. 71, 67528 Opatov |
|