PETER KOŽDOŇ
|
Aktivní
|
jednatel |
26.08.2024 |
Adresa: |
14200, 21874492, Praha, Krč, Štúrova, 1701, 55, Štúrova 1701/55, Krč, 14200 Praha 4 |
|
MUDr. VIKTOR RŮŽIČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.03.2022 |
Adresa: |
78335, 23249790, Olomouc, Olomouc, Chomoutov, Vrbová, 297, 3 |
|
MUDr. VIKTOR RŮŽIČKA
|
Aktivní
|
jednatel |
14.03.2022 |
Adresa: |
78335, 23249790, Olomouc, Olomouc, Chomoutov, Vrbová, 297, 3, Vrbová 297/3, Chomoutov, 78335 Olomouc |
|
Mgr. FRANTIŠEK MÉSZÁROS
|
Neaktivní
od 26.08.2024
|
Jednatel |
19.06.2024 |
Adresa: |
16200, 22280898, Praha, Veleslavín, Pod novým lesem, 127, 44, Pod novým lesem 127/44, Veleslavín, 16200 Praha 6 |
|
SILVIE OBADALOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2023
|
Jednatel |
04.10.2022 |
Adresa: |
62100, 19496761, Brno-město, Brno, Řečkovice, Jehnická, 460, 13 |
|
MICHAL OBADAL
|
Neaktivní
od 09.02.2023
|
Jednatel |
04.10.2022 |
Adresa: |
62100, 19496761, Brno-město, Brno, Řečkovice, Jehnická, 460, 13 |
|
SILVIE OBADALOVÁ
|
Neaktivní
od 09.02.2023
|
Jednatel |
04.10.2022 |
Adresa: |
62100, 19496761, Brno-město, Brno, Řečkovice, Jehnická, 460, 13, Jehnická 460/13, Řečkovice, 62100 Brno |
|
MICHAL OBADAL
|
Neaktivní
od 09.02.2023
|
Jednatel |
04.10.2022 |
Adresa: |
62100, 19496761, Brno-město, Brno, Řečkovice, Jehnická, 460, 13, Jehnická 460/13, Řečkovice, 62100 Brno |
|
ALEXANDER TOKÁR
|
Neaktivní
od 14.03.2022
|
jednatel |
09.12.2021 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19 |
|
ALEXANDER TOKÁR
|
Neaktivní
od 14.03.2022
|
jednatel |
09.12.2021 |
Adresa: |
60200, 19173571, Brno-město, Brno, Veveří, Lidická, 700, 19, Lidická 700/19, Veveří, 60200 Brno |
|