SERGEJ LAVROV
|
Aktivní
|
Jednatel |
15.09.2022 |
Adresa: |
10800, 42256488, Praha, Malešice, Počernická, 699, 62 |
|
DAVID KUČERA
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.07.2022 |
Adresa: |
15200, 22006630, Praha, Hlubočepy, Krškova, 785, 11 |
|
DAVID KUČERA
|
Aktivní
|
Jednatel |
21.07.2022 |
Adresa: |
15200, 22006630, Praha, Hlubočepy, Krškova, 785, 11, Krškova 785/11, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
SERGEJ LAVROV
|
Neaktivní
od 17.08.2023
|
Jednatel |
15.09.2022 |
Adresa: |
10800, 42256488, Praha, Malešice, Počernická, 699, 62, Počernická 699/62, Malešice, 10800 Praha 10 |
|
Mgr. MAREK KYNCL
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
Jednatel |
21.07.2022 |
Adresa: |
26205, 6325726, Praha-západ, Bojanovice, Malá Lečice, 8 |
|
Mgr. MAREK KYNCL
|
Neaktivní
od 01.03.2023
|
Jednatel |
21.07.2022 |
Adresa: |
26205, 6325726, Praha-západ, Bojanovice, Malá Lečice, 8, Malá Lečice 8, 26205 Bojanovice |
|
MARTIN ZAPOLSKÝ
|
Neaktivní
od 21.07.2022
|
jednatel |
31.05.2022 |
Adresa: |
19000, 42549655, Hlavní město Praha, Praha, Vysočany, Pod Harfou, 981, 25 |
|
MARTIN ZAPOLSKÝ
|
Neaktivní
od 21.07.2022
|
jednatel |
31.05.2022 |
Adresa: |
19000, 42549655, Praha, Vysočany, Pod Harfou, 981, 25, Pod Harfou 981/25, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
MUDr. PETR STRAŠRYBKA
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
jednatel |
13.12.2021 |
Adresa: |
16000, 22204288, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Velvarská, 1629, 39 |
|
MUDr. PETR STRAŠRYBKA
|
Neaktivní
od 31.05.2022
|
jednatel |
13.12.2021 |
Adresa: |
16000, 22204288, Praha, Dejvice, Velvarská, 1629, 39, Velvarská 1629/39, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|