Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | Food markets s.r.o. |
ICO: | 14102978 |
Registrovaná adresa: | 18000, 22378821, Praha, Libeň, Světova, 523, 1, Světova 523/1, Libeň, 18000 Praha 8 |
Začleněno na: | 31.12.2021 |
Předmět podnikání: |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Obory činnosti Zprostředkování obchodu a služeb Velkoobchod a maloobchod Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí Pronájem a půjčování věcí movitých Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení Fotografické služby Poskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienu Poskytování služeb pro rodinu a domácnost
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonaObory činnostiZprostředkování obchodu a služebVelkoobchod a maloobchodRealitní činnost, správa a údržba nemovitostíPronájem a půjčování věcí movitýchReklamní činnost, marketing, mediální zastoupeníFotografické službyPoskytování služeb osobního charakteru a pro osobní hygienuPoskytování služeb pro rodinu a domácnost
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
KRISTÝNA PLOSOVÁ | Aktivní | 19.04.2024 | |
|
|||
KRISTÝNA PLOSOVÁ | Aktivní | 15.12.2022 | |
|
|||
KRISTÝNA PLOSOVÁ | Aktivní | 31.12.2021 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
KRISTÝNA PLOSOVÁ | Aktivní | jednatel | 06.09.2023 |
|
|||
KRISTÝNA PLOSOVÁ | Aktivní | jednatel | 15.12.2022 |
|
|||
KRISTÝNA PLOSOVÁ | Neaktivní od 06.09.2023 | jednatel | 15.12.2022 |
|
|||
KRISTÝNA PLOSOVÁ | Neaktivní od 15.12.2022 | jednatel | 31.12.2021 |
|
|||
KRISTÝNA PLOSOVÁ | Neaktivní od 15.12.2022 | jednatel | 31.12.2021 |
|
Registrační číslo Food markets s.r.o. je 14102978.
Registrační adresa Food markets s.r.o. je 18000, 22378821, Praha, Libeň, Světova, 523, 1, Světova 523/1, Libeň, 18000 Praha 8.
Food markets s.r.o. byla založena 31.12.2021.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je KRISTÝNA PLOSOVÁ, KRISTÝNA PLOSOVÁ, KRISTÝNA PLOSOVÁ.