Informace o společnosti
Datum aktualizace:
19.05.2024
Název: | TERMS a.s. |
ICO: | 14499037 |
Registrovaná adresa: | 37001, 16504674, České Budějovice, Planá, Planá, 67, č.p. 67, 37001 Planá |
Začleněno na: | 26.06.1991 |
Předmět podnikání: |
maloobchod motorovými vozidly a jejich příslušenstvím
projektování elektrických zařízení
projektová činnost ve výstavbě
výroba rozvaděčů nízkého napětí a baterií, kabelů a vodičů
realitní činnost
činnost podnikatelských, finančních, organizačních aekonomických poradců
práce ve výškách pomocí horolezecké nebo speleologické techniky
zámečnictví
vodoinstalatérství, topenářství
specializovaný maloobchod
výroba, instalace a opravy elektronických zařízení
výroba kovových konstrukcí, kotlů, těles a kontejnerů
inženýrská činnost v investiční výstavbě
poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor s poskytováním základních služeb
výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízenípracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení
výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd
výroba elektrických strojů a přístrojů a elektronických zařízení pracujících na malém napětí a výroba elektrického vybavení
činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví,energetiky a stavebnictví
silniční motorová doprava nákladní
poskytování telekomunikačních služeb podnikání v elektronických komunikacích v rozsahu komunikačních činností: - veřejná pevná síť elektronických komunikací - veřejně dostupná telefonní služba - pronájem okruhů - služby přenosu dat - služby přístupu k síti internet
poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob
poskytování telekomunikačních služeb podnikání v elektronických komunikacích v rozsahu komunikačních činností:- veřejná pevná síť elektronických komunikací- veřejně dostupná telefonní služba- pronájem okruhů- služby přenosu dat- služby přístupu k síti internet
montáž a opravy měřidel
velkoobchod
zprostředkování obchodu
montáž, údržba a servis telekomunikačních zařízení
provádění staveb, jejich změn a odstraňování
pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor sposkytováním základních služeb
výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů
maloobchod provozovaný mimo řádné provozovny
montáž, opravy a revize vyhrazených elektrických zařízení
pronájem a půjčování věcí movitých
činnost technických poradců v oblasti strojírenství, hutnictví, energetiky a stavebnictví
povrchové úpravy a svařování kovů
činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. PAVEL SCHWARZ | Aktivní | člen dozorčí rady | 03.05.2018 |
|
|||
Ing. PAVEL SCHWARZ | Aktivní | člen dozorčí rady | 03.05.2018 |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
Ing. Ludvík Kníže | Neaktivní od 08.03.2000 | jednatel | 04.08.1998 |
|
|||
Ing. Ludvík Kníže | Neaktivní od 08.03.2000 | jednatel | 04.08.1998 |
|
|||
Ing. Miloš Vlach | Neaktivní od 08.03.2000 | jednatel | 13.02.1998 |
|
|||
Ing. Miloš Vlach | Neaktivní od 08.03.2000 | jednatel | 13.02.1998 |
|
|||
Ing. Jaromír Falada | Neaktivní od 18.11.1994 | společník a jednatel | 17.08.1993 |
|
|||
Ing. Miloš Vlach | Neaktivní od 13.02.1998 | jednatel | 17.08.1993 |
|
|||
Ing. Ludvík Kníže | Neaktivní od 04.08.1998 | jednatel | 17.08.1993 |
|
|||
Ing. Bohumil Kokeš | Neaktivní od 01.01.2002 | jednatel | 17.08.1993 |
|
|||
Ing. Pavel Schwarz | Neaktivní od 01.01.2002 | jednatel | 17.08.1993 |
|
|||
ing. Jaromír Falada | Neaktivní od 18.11.1994 | společník a jednatel | 17.08.1993 |
|
|||
Ing. Miloš Vlach | Neaktivní od 13.02.1998 | jednatel | 17.08.1993 |
|
|||
Ing. Ludvík Kníže | Neaktivní od 04.08.1998 | jednatel | 17.08.1993 |
|
|||
Ing. Bohumil Kokeš | Neaktivní od 01.01.2002 | jednatel | 17.08.1993 |
|
|||
Ing. Pavel Schwarz | Neaktivní od 01.01.2002 | jednatel | 17.08.1993 |
|
|||
Ing. Ludvík Kníže | Neaktivní od 17.08.1993 | 17.06.1993 | |
|
|||
Ing. Ludvík Kníže | Neaktivní od 17.08.1993 | 17.06.1993 | |
|
|||
Ing. Bohumil Kokeš | Neaktivní od 17.08.1993 | společník | 26.06.1991 |
|
|||
Ing. Miloš Vlach | Neaktivní od 17.08.1993 | společník | 26.06.1991 |
|
|||
Ing. Bohumil Kokeš | Neaktivní od 17.08.1993 | společník | 26.06.1991 |
|
|||
Ing. Miloš Vlach | Neaktivní od 17.08.1993 | společník | 26.06.1991 |
|
Registrační číslo TERMS a.s. je 14499037.
Registrační adresa TERMS a.s. je 37001, 16504674, České Budějovice, Planá, Planá, 67, č.p. 67, 37001 Planá.
TERMS a.s. byla založena 26.06.1991.
Akcionářem nebo vlastníkem společnosti je Ing. PAVEL SCHWARZ, Ing. PAVEL SCHWARZ.