IMRO KONĚVALÍK
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
jednatel |
11.02.2013 |
Adresa: |
38201, 25900218, Dolní Třebonín, Dolní Třebonín, 136 |
|
JOSEF TÁCHA
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
jednatel |
11.02.2013 |
Adresa: |
37802, 28254228, Vydří, Vydří |
|
ALENA KLIMA
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
jednatel |
11.02.2013 |
Adresa: |
61500, 19629079, Brno, Židenice, Touškova, 1045, 5 |
|
ALENA KLIMA
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
jednatel |
11.02.2013 |
Adresa: |
61500, 19629079, Brno-město, Brno, Židenice, Touškova, 1045, 5, Touškova 1045/5, Židenice, 61500 Brno |
|
JOSEF TÁCHA
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
jednatel |
11.02.2013 |
Adresa: |
37802, 28254228, Jindřichův Hradec, Vydří, Vydří, č.ev. 84, 37802 Vydří |
|
IMRO KONĚVALÍK
|
Neaktivní
od 08.07.2014
|
jednatel |
11.02.2013 |
Adresa: |
38201, 25900218, Český Krumlov, Dolní Třebonín, Dolní Třebonín, 136, č.p. 136, 38201 Dolní Třebonín |
|
Imro Koněvalík
|
Neaktivní
od 11.02.2013
|
likvidátor |
07.11.1995 |
Adresa: |
4, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Kosmonautů, 40/V |
|
Josef Tácha
|
Neaktivní
od 11.02.2013
|
jednatel |
07.11.1995 |
Adresa: |
2759632, Třebíč, Jemnice, Palackého, 565 |
|
Alena Klima
|
Neaktivní
od 11.02.2013
|
jednatel |
07.11.1995 |
Adresa: |
100, 1230 Wien, Rakousko, Anton Baumgartnetstr.44/A2/113 |
|
Imro Koněvalík
|
Neaktivní
od 11.02.2013
|
likvidátor |
07.11.1995 |
Adresa: |
37701, 14812126, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec V, Kosmonautů, 40, Kosmonautů 40, Jindřichův Hradec V, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Josef Tácha
|
Neaktivní
od 11.02.2013
|
jednatel |
07.11.1995 |
Adresa: |
67531, 2759632, Třebíč, Jemnice, Jemnice, Palackého, 565, Palackého 565, 67531 Jemnice |
|
Alena Klima
|
Neaktivní
od 11.02.2013
|
jednatel |
07.11.1995 |
Adresa: |
1230 Wien, Rakousko, Anton Baumgartnetstr.44/A2/113, Anton Baumgartnetstr.44/A2/113, 1230 Wien, Rakousko, Česká republika |
|
Imro Koněvalík
|
Neaktivní
od 07.11.1995
|
společník |
28.06.1991 |
Adresa: |
4, Jindřichův Hradec, Kosmonautů, 40/V |
|
Josef Tácha
|
Neaktivní
od 07.11.1995
|
společník |
28.06.1991 |
Adresa: |
2759632, Jemnice, Palackého, 565 |
|
Alena Klima
|
Neaktivní
od 07.11.1995
|
společník |
28.06.1991 |
Adresa: |
100, 1230 Wien, Rakousko, Anton Baumgartnetstr.44/A2/113 |
|
Imro Koněvalík
|
Neaktivní
od 07.11.1995
|
společník |
28.06.1991 |
Adresa: |
37701, 14812126, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec V, Kosmonautů, 40, Kosmonautů 40, Jindřichův Hradec V, 37701 Jindřichův Hradec |
|
Josef Tácha
|
Neaktivní
od 07.11.1995
|
společník |
28.06.1991 |
Adresa: |
67531, 2759632, Třebíč, Jemnice, Jemnice, Palackého, 565, Palackého 565, 67531 Jemnice |
|
Alena Klima
|
Neaktivní
od 07.11.1995
|
společník |
28.06.1991 |
Adresa: |
1230 Wien, Rakousko, Anton Baumgartnetstr.44/A2/113, Anton Baumgartnetstr.44/A2/113, 1230 Wien, Rakousko, Česká republika |
|