PAVEL MOTIS
|
Aktivní
|
jednatel |
14.11.2015 |
Adresa: |
37384, 16500661, České Budějovice, Dubné, Dubné, 73 |
|
PAVEL MOTIS
|
Aktivní
|
jednatel |
14.11.2015 |
Adresa: |
37384, 16500661, České Budějovice, Dubné, Dubné, 73, č.p. 73, 37384 Dubné |
|
Pavel Motis
|
Neaktivní
od 14.11.2015
|
jednatel |
16.01.1997 |
Adresa: |
37384, 16500661, České Budějovice, Dubné, 73 |
|
PAVEL MOTIS
|
Neaktivní
od 14.11.2015
|
jednatel |
16.01.1997 |
Adresa: |
37384, 16500661, České Budějovice, Dubné, Dubné, 73, č.p. 73, 37384 Dubné |
|
Pavel Motis
|
Neaktivní
od 16.01.1997
|
ředitel společnosti |
14.09.1992 |
Adresa: |
37384, 16500661, Dubné, 73 |
|
PAVEL MOTIS
|
Neaktivní
od 16.01.1997
|
ředitel společnosti |
14.09.1992 |
Adresa: |
37384, 16500661, České Budějovice, Dubné, Dubné, 73, č.p. 73, 37384 Dubné |
|
Pavel Motis
|
Neaktivní
od 14.09.1992
|
zástupce ředitele |
21.11.1991 |
Adresa: |
37384, 16500661, Dubné, 73 |
|
PAVEL MOTIS
|
Neaktivní
od 14.09.1992
|
zástupce ředitele |
21.11.1991 |
Adresa: |
37384, 16500661, České Budějovice, Dubné, Dubné, 73, č.p. 73, 37384 Dubné |
|
Ing. Vlastislav Bříza
|
Neaktivní
od 21.11.1991
|
zástupce ředitele |
17.07.1991 |
Adresa: |
České Budějovice, E. Pittnera, 5 |
|
Vladimír Matějka
|
Neaktivní
od 14.09.1992
|
ředitel společnosti |
17.07.1991 |
Adresa: |
České Budějovice, V. Sinkuleho, 34 |
|
Ing. Jiří Oubrecht
|
Neaktivní
od 05.01.1995
|
zástupce ředitele |
17.07.1991 |
Adresa: |
14900, Praha 4, Harusova, 1312 |
|
ing. Vlastislav Bříza
|
Neaktivní
od 21.11.1991
|
zástupce ředitele |
17.07.1991 |
Adresa: |
37001, 23416700, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 7, E. Pittera, 270, 5, E. Pittera 270/5, České Budějovice 7, 37001 České Budějovice |
|
Vladimír Matějka
|
Neaktivní
od 14.09.1992
|
ředitel společnosti |
17.07.1991 |
Adresa: |
34, České Budějovice, V. Sinkuleho, V. Sinkuleho 34, České Budějovice, Česká republika |
|
Ing. Jiří Oubrecht
|
Neaktivní
od 05.01.1995
|
zástupce ředitele |
17.07.1991 |
Adresa: |
1312, Praha 4, Harusova, 14900, Harusova 1312, 14900 Praha 4, Česká republika |
|