Jan Šandera
|
Neaktivní
od 01.04.2014
|
jednatel |
18.03.2004 |
Adresa: |
37004, 23377089, České Budějovice, Jírovcova, 2126/67 |
|
Jan Šandera
|
Neaktivní
od 01.04.2014
|
jednatel |
18.03.2004 |
Adresa: |
37004, 23377089, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Jírovcova, 2126, 67, Jírovcova 2126/67, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Ladislav Nesvačil
|
Neaktivní
od 18.03.2004
|
Jednatel |
02.10.2000 |
Adresa: |
37004, 23376856, České Budějovice, České Budějovice, Puklicova, 27 |
|
Ladislav Nesvačil
|
Neaktivní
od 18.03.2004
|
Jednatel |
02.10.2000 |
Adresa: |
37004, 23376856, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 3, Puklicova, 2101, 27, Puklicova 2101/27, České Budějovice 3, 37004 České Budějovice |
|
Eliška Habrdová
|
Neaktivní
od 02.10.2000
|
jednatelka |
30.12.1991 |
Adresa: |
23340681, České Budějovice, České Budějovice, Piaristická, 6/21 |
|
JUDr. Václav Junek
|
Neaktivní
od 02.10.2000
|
jednatel |
30.12.1991 |
Adresa: |
3, České Budějovice, České Budějovice, J.Hory, 1056/37 |
|
Ing. Josef Mlsna
|
Neaktivní
od 02.10.2000
|
jednatel |
30.12.1991 |
Adresa: |
3, České Budějovice, České Budějovice, E.Destinová, 23 |
|
Eliška Habrdová
|
Neaktivní
od 02.10.2000
|
jednatelka |
30.12.1991 |
Adresa: |
37001, 23340681, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 1, Piaristická, 21, 6, Piaristická 21/6, České Budějovice 1, 37001 České Budějovice |
|
JUDr. Václav Junek
|
Neaktivní
od 02.10.2000
|
jednatel |
30.12.1991 |
Adresa: |
37006, 23394897, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 5, Josefa Hory, 1056, 37, Josefa Hory 1056/37, České Budějovice 5, 37006 České Budějovice |
|
Ing. Josef Mlsna
|
Neaktivní
od 02.10.2000
|
jednatel |
30.12.1991 |
Adresa: |
23, České Budějovice, České Budějovice, E.Destinová, E.Destinová 23, České Budějovice, okres: České Budějovice, Česká republika |
|