JUDr. VLADISLAV WALEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.06.2022 |
Adresa: |
73961, 12543349, Frýdek-Místek, Třinec, Tyra, 62 |
|
HENRYK SZLAUR
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.06.2022 |
Adresa: |
73961, 12522112, Frýdek-Místek, Třinec, Oldřichovice, 453 |
|
JUDr. VLADISLAV WALEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.06.2022 |
Adresa: |
73961, 12543349, Frýdek-Místek, Třinec, Tyra, 62, Tyra 62, 73961 Třinec |
|
HENRYK SZLAUR
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.06.2022 |
Adresa: |
73961, 12522112, Frýdek-Místek, Třinec, Oldřichovice, 453, Oldřichovice 453, 73961 Třinec |
|
JUDr. VLADISLAV WALEK
|
Neaktivní
od 28.06.2022
|
Jednatel |
19.03.2014 |
Adresa: |
73961, 12543349, Třinec, Tyra, 62 |
|
HENRYK SZLAUR
|
Neaktivní
od 28.06.2022
|
Jednatel |
19.03.2014 |
Adresa: |
73961, 12522112, Třinec, Oldřichovice, 453 |
|
HENRYK SZLAUR
|
Neaktivní
od 28.06.2022
|
Jednatel |
19.03.2014 |
Adresa: |
73961, 12522112, Frýdek-Místek, Třinec, Oldřichovice, 453, Oldřichovice 453, 73961 Třinec |
|
JUDr. VLADISLAV WALEK
|
Neaktivní
od 28.06.2022
|
Jednatel |
19.03.2014 |
Adresa: |
73961, 12543349, Frýdek-Místek, Třinec, Tyra, 62, Tyra 62, 73961 Třinec |
|
ing. Zbyhněv Olszar
|
Neaktivní
od 08.11.1999
|
jednatel |
10.06.1994 |
Adresa: |
Bystřice nad Olší 932 |
|
JUDr. Vladislav Walek
|
Neaktivní
od 19.03.2014
|
jednatel |
10.06.1994 |
Adresa: |
Třinec XII - Tyra 62 |
|
Henryk Szlaur
|
Neaktivní
od 19.03.2014
|
jednatel |
10.06.1994 |
Adresa: |
Třinec IX - Oldřichovice 453 |
|
ing. Zbyhněv Olszar
|
Neaktivní
od 08.11.1999
|
jednatel |
10.06.1994 |
Adresa: |
Bystřice nad Olší 932, Bystřice nad Olší 932, Česká republika |
|
JUDr. Vladislav Walek
|
Neaktivní
od 19.03.2014
|
jednatel |
10.06.1994 |
Adresa: |
73961, 12518280, Frýdek-Místek, Třinec, Oldřichovice, 62, Oldřichovice 62, 73961 Třinec |
|
Henryk Szlaur
|
Neaktivní
od 19.03.2014
|
jednatel |
10.06.1994 |
Adresa: |
Třinec IX - Oldřichovice 453, Třinec IX - Oldřichovice 453, Česká republika |
|
Ing. Zbyhněv O l s z a r
|
Neaktivní
od 10.06.1994
|
Jednatel |
28.02.1991 |
Adresa: |
Bystřice nad Olší č. 932 |
|
JUDr. Vladislav Walek
|
Neaktivní
od 10.06.1994
|
Jednatel |
28.02.1991 |
Adresa: |
Třinec XII- Tyra č. 62 |
|
Henryk Szlaur
|
Neaktivní
od 10.06.1994
|
Jednatel |
28.02.1991 |
Adresa: |
Třinec IX- Oldřichovice č. 453 |
|
Ing. Zbyhněv O l s z a r
|
Neaktivní
od 10.06.1994
|
Jednatel |
28.02.1991 |
Adresa: |
Bystřice nad Olší č. 932, Bystřice nad Olší č. 932, Česká republika |
|
JUDr. Vladislav Walek
|
Neaktivní
od 10.06.1994
|
Jednatel |
28.02.1991 |
Adresa: |
73961, 12518280, Frýdek-Místek, Třinec, Oldřichovice, 62, Oldřichovice 62, 73961 Třinec |
|
Henryk Szlaur
|
Neaktivní
od 10.06.1994
|
Jednatel |
28.02.1991 |
Adresa: |
76361, 3926966, Zlín, Oldřichovice, Oldřichovice, 1, č.p. 1, 76361 Oldřichovice |
|